Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Stilhaus AG
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
25.06.2014
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Rothrist
Commercial Registry Office
AG
Commercial register number
CH-400.3.038.425-8
UID/VAT
CHE-239.028.128
Sector
Trading in household appliances and related goods
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Betreiben und Bewirtschaftung und das Management von Einkaufszentren sowie Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum im In- und Ausland. Die Gesellschaft bezweckt ferner den Handel mit sowie die Entwicklung und die Fabrikation von Möbeln, Haushaltungs- und Einrichtungsgegenständen sowie Accessoires (Division 'Hommage Intérieurs' & 'möbel&co'), die Erbringung von Beratungs- und Planungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Beleuchtungsanlagen mit Leuchtenkollektionen (Division 'Lichterei'), den Import und Export von Waren aller Art, sowie den Betrieb von entsprechenden Verkaufsgeschäften; kann Gastronomiebetriebe führen und Events durchführen, Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Darlehen an verbundene Unternehmen und Dritte gewähren sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
LB Treuhand AG | Zofingen | 30.06.2014 | 12.10.2015 |
Other company names
Past and translated company names
- Neue Stilhaus AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Stilhaus AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2422959, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Stilhaus AG, in Rothrist, CHE-239.028.128, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2015, Publ. 1967831).
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Hubacher Immobilien AG, neu:
Stilhaus AG, in Rothrist ( CHE-105.930.616), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publication number: 1967831, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Stilhaus AG, in Rothrist, CHE-239.028.128, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2014, Publ. 1612027).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebischer, Stephanie, von Rüschegg, in Kirchberg BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller, Katarzyna, polnische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kennel, Patrizia, von Zug, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bell, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Felben-Wellhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1612027, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Neue Stilhaus AG, in Rothrist, CHE-239.028.128, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2014, Publ. 1581755).
Statutenänderung:
03.07.2014.
Firma neu:
Stilhaus AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Medina-Hubacher, Ursula, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Medina, Daniel, von Erlenbach ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Aebischer, Stephanie, von Rüschegg, in Kirchberg BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Katarzyna, polnische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.