Reports for Stiftung Internationales Pfadfinderzentrum Kandersteg
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Stiftung Internationales Pfadfinderzentrum Kandersteg
- Stiftung Internationales Pfadfinderzentrum Kandersteg is currently active and the industry «Religious, political or secular associations». The legal headquarters are in Kandersteg.
- There are 12 active persons registered in the management.
- On the 12.12.2023 the commercial register entry of the organization was last changed. Under «Notifications» you will find all changes.
- Stiftung Internationales Pfadfinderzentrum Kandersteg is registered in the Canton of BE under the UID CHE-108.874.641.
Management (12)
newest members of the Foundation Board
Jérémy Pierre Louis Apert,
Pia Melin Graasboll,
Stefan Kesselring,
André Burri,
Kathrin Claudia Hofstetter
newest authorized signatories
Stefan Kesselring,
Hansjürg James Zurbrügg,
Beat Daniel Wenger,
Andreas Stefan Thomet,
Thijs Stoffer
Commercial register information
Entry in the commercial register
15.11.1993
Legal form
Foundation
Legal headquarters of the company
Kandersteg
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-092.7.002.908-1
UID/VAT
CHE-108.874.641
Sector
Religious, political or secular associations
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Bewirtschaftung der Grundstücke und damit die Erhaltung und Entwicklung des Internationalen Pfadfinderzentrums in Kandersteg als Begegnungszentrum von Jugendlichen aus aller Welt, vornehmlich von Pfadfinderinnen und Pfadfindern von Verbänden, die durch die beiden Weltorganisationen anerkannt sind.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
unico thun ag | Thun | 23.12.2008 |
Other company names
Past and translated company names
- Stiftung Internationales Pfadfinderzentrum Kandersteg, International Scout Centre Foundation Kandersteg
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Stiftung Internationales Pfadfinderzentrum Kandersteg
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005907400, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Internationales Pfadfinderzentrum Kandersteg, in Kandersteg, CHE-108.874.641, Stiftung (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2022, Publ. 1005438529).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Eliane, von Grindelwald, in Spiez, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Gerth, Matthias Andreas, von Schänis, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Apert, Jérémy Pierre Louis, französischer Staatsangehöriger, in Etterbeek (BE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005438529, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Internationales Pfadfinderzentrum Kandersteg, in Kandersteg, CHE-108.874.641, Stiftung (SHAB Nr. 222 vom 13.11.2020, Publ. 1005022127).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deman, Jo, belgischer Staatsangehöriger, in Kessel-Lo (BE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graasboll, Pia Melin, dänische Staatsangehörige, in Hillerod (DK), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005022127, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Internationales Pfadfinderzentrum Kandersteg, in Kandersteg, CHE-108.874.641, Stiftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2019, Publ. 1004724282).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roos, Dominik, von Romoos und Wolhusen, in Opfikon, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buschor, Christoph, von Altstätten, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Beat, von Thun, in Spiez, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kesselring, Stefan, von Bussnang, in Allmendingen b. Bern (Allmendingen), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Zurbrügg, Hansjürg James, von Frutigen, in Schwerzenbach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Baumann, Eliane, von Grindelwald, in Spiez, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Stoffer, Thijs, niederländischer Staatsangehöriger, in Kandersteg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Thomet, Andreas, von Wohlen bei Bern, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Burri, André, von Schwarzenberg, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerth, Matthias Andreas, von Schänis, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofstetter, Kathrin Claudia, von Kriens, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.