Reports for starbo gmbh
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout starbo gmbh
- starbo gmbh in Horn is a Limited liability company from the sector «Other booking services». starbo gmbh is active.
- starbo gmbh has one person entered in its management.
- The company has last changed their commercial register entry on 18.03.2024, under «Notifications» you will find all changes.
- In the commercial register the company starbo gmbh is registered under the UID CHE-332.150.800.
Commercial register information
Entry in the commercial register
14.05.2018
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Horn
Commercial Registry Office
TG
Commercial register number
CH-440.4.033.030-5
UID/VAT
CHE-332.150.800
Sector
Other booking services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen im Immobilienbereich, insbesondere in der Vermittlung, Verkauf und Vermietung von Immobilien im In- und Ausland sowie das Führen eines Gastronomiebetriebes und die Planung und Durchführung von Events. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten, gewerbliche Schutzrechte, Know-how und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: starbo gmbh
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005988147, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
starbo gmbh, in Horn, CHE-332.150.800, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2020, Publ. 1004852347).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hübscher, Fabio, von Schongau, in Goldach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Stark, Louis, von Teufen (AR), in Horn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Stark, Philipp, von Teufen (AR), in Horn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bommer, Andreas, von Wängi, in Horn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1004852347, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
starbo gmbh, in Horn, CHE-332.150.800, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2018, Publ. 4235025).
Statutenänderung:
09.03.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen im Immobilienbereich, insbesondere in der Vermittlung, Verkauf und Vermietung von Immobilien im In- und Ausland sowie das Führen eines Gastronomiebetriebes und die Planung und Durchführung von Events. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten, gewerbliche Schutzrechte, Know-how und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bommer, Andreas, von Wängi, in Horn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hübscher, Fabio, von Schongau, in Goldach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Stark, Louis, von Teufen (AR), in Horn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Stark, Philipp, von Teufen (AR), in Horn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 4235025, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
starbo gmbh, in Horn, CHE-332.150.800, Brunnenstrasse 13, 9326 Horn, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.05.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen im Immobilienbereich, insbesondere in der Vermittlung, Verkauf und Vermietung von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten, gewerbliche Schutzrechte, Know-how und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 09.05.2018 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bommer, Andreas, von Wängi, in Horn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Stark, Louis, von Teufen (AR), in Horn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.