AddressIndustriestrasse 37c2555 Brügg BE |
Unlock additional contact details such as phone, website or email address |
About
Sanare Heizungs AG
- Sanare Heizungs AG from Brügg BE operates in the sector «Other construction» and is active.
- Sanare Heizungs AG was founded on 07.02.1994.
- The most recent commercial register change was made on 03.04.2018. You can find all changes under «Notifications».
- The company Sanare Heizungs AG is registered under the UID CHE-101.612.502.
- There are 10 other active companies registered at the same address. These include: Bettenwelt Le Monde du Lit GmbH, Bettenwelt Le Monde du Lit, R. Krähenbühl, consultax GmbH.
ManagementSource: SOGC |
newest board members |
newest authorized signatories |
Network
View network in detail
Informationen aus dem HandelsregisterSource: SOGC |
|
Entry in the commercial register07.02.1994 |
|
Legal formCompany limited by shares (AG) |
|
Legal headquarters of the companyBrügg |
Commercial Registry OfficeBE |
Commercial register numberCH-073.3.005.176-8 |
|
UID/VATCHE-101.612.502 |
|
SectorOther construction |
|
Purpose (Original language)Die Gesellschaft bezweckt Neuinstallationen und Reparaturen von Heizungs- und Lüftungsanlagen sowie die Service- und Unterhaltsarbeiten an solchen Anlagen. Sie bezweckt ferner den Handel mit Produkten aller Art im Bereiche der Heizungs- und Lüftungstechnik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. |
Other company namesSource: SOGC |
|
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden
|
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Sanare Heizungs AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4145399, Commercial Registry Office Berne, (36)
Sanare Heizungs AG, in Brügg, CHE-101.612.502, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2017, Publ. 3901675).
Domizil neu:
Industriestrasse 37c, 2555 Brügg BE.
Publication number: 3901675, Commercial Registry Office Berne, (36)
Sanare Heizungs AG, in Brügg, CHE-101.612.502, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2009, Publ. 5297658).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imark, Anton, von Himmelried, in Brügg BE (Brügg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirschi, Lorenz, von Albligen, in Aegerten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brao, Admir, von Burgdorf, in Burgdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isa, Arkent, von Lyssach, in Lyssach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5297658, Commercial Registry Office Berne, (36)
Sanare Heizungs AG, in Brügg, CH-073.3.005.176-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.1999, S. 7304).
Statutenänderung:
25.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Neuinstallationen und Reparaturen von Heizungs- und Lüftungsanlagen sowie die Service- und Unterhaltsarbeiten an solchen Anlagen. Sie bezweckt ferner den Handel mit Produkten aller Art im Bereiche der Heizungs- und Lüftungstechnik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernstreiter, Horst, österreichischer Staatsangehöriger, in Brügg bei Biel (Brügg), Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alfons Ruckstuhl, in Biel BE, Revisionsstelle;
Lobsiger-Bögli, Renata, von Seedorf BE, in Brügg bei Biel (Brügg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imark, Anton, von Himmelried, in Brügg bei Biel (Brügg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Port].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.