Branches (1)
Reports for Robert & Esslinger AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Robert & Esslinger AG
- Robert & Esslinger AG is active in the industry «Architectural and engineering activities» and is currently active. The legal headquarters are in Rickenbach SO.
- The management of the company Robert & Esslinger AG, which was founded on the 21.08.1997, consists of 2 persons.
- All modifications to the commercial register entry can be found under «Notifications». The most recent modification was made on 23.08.2023.
- The UID registered in the commercial register of SO is CHE-106.835.156.
Commercial register information
Entry in the commercial register
21.08.1997
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Rickenbach (SO)
Commercial Registry Office
SO
Commercial register number
CH-249.2.004.135-4
UID/VAT
CHE-106.835.156
Sector
Architectural and engineering activities
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Führung eines Architekturbüros. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Other company names
Past and translated company names
- Robert & Esslinger Architektur
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Robert & Esslinger AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005822003, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Robert & Esslinger AG, in Rickenbach (SO), CHE-106.835.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2010, S.15, Publ. 5729540).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Robert, Daniel, von Le Locle, in Aarburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Esslinger, Reto, von Davos, in Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bolliger, Lars, von Küttigen, in Obergösgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5729540, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Robert & Esslinger AG, in Rickenbach SO, CH-249.2.004.135-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2010, S. 17, Publ. 5689384).
Zweigniederlassung neu:
Zofingen (CH-400.9.020.571-5).
Publication number: 5689384, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Robert & Esslinger Architektur, in Rickenbach SO, CH-249.2.004.135-4, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2005, S. 13, Publ. 2725036).
Statuten neu:
14.06.2010.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 14.06.2010 und Bilanz per 31.12.2009 mit Aktiven von CHF 363'320.73 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 112'172.75 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Firma neu:
Robert & Esslinger AG.
Zweck neu:
Führung eines Architekturbüros. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Beginn der Kollektivgesellschaft: 01.01.1997]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.06.2010 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Robert, Daniel, von Le Locle, in Aarburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wangen bei Olten, Gesellschafter];
Esslinger, Reto, von Davos, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.