Reports for RADIUS-CONCEPT GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout RADIUS-CONCEPT GmbH
- RADIUS-CONCEPT GmbH with its legal headquarters in Gwatt (Thun) is a Limited liability company from the sector «Manufacturing of other vehicles». RADIUS-CONCEPT GmbH is active.
- The management of the company RADIUS-CONCEPT GmbH, which was founded on the 05.06.2002, consists of one person.
- The company has last changed their commercial register entry on 12.06.2015, under «Notifications» you will find all changes.
- The Enterprise Identification Number of the company RADIUS-CONCEPT GmbH is the following: CHE-109.601.790.
Commercial register information
Entry in the commercial register
05.06.2002
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Thun
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-092.4.015.483-4
UID/VAT
CHE-109.601.790
Sector
Manufacturing of other vehicles
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit und Fitness, Bau und Liegenschaften, insbesondere auch den Liegenschaftshandel. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Other company names
Past and translated company names
- RADIUS-BIKE GmbH
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: RADIUS-CONCEPT GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2202789, Commercial Registry Office Berne, (36)
RADIUS-BIKE GmbH, in Spiez, CHE-109.601.790, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2009, S. 6, Publ. 5138376).
Statutenänderung:
05.06.2015.
Firma neu:
RADIUS-CONCEPT GmbH.
Sitz neu:
Thun.
Domizil neu:
Strättlighügel 45, 3645 Gwatt.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit und Fitness, Bau und Liegenschaften, insbesondere auch den Liegenschaftshandel. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlage und -übernahmevertrag v. 14.5.2002 von Markus Meer, von Eriswil, in Spiez, die sämtlichen Aktiven und Passiven seiner im Handelsregister eingetragen gewesenen, nunmehr erloschenen Einzelfirma Radius, Meer Markus, in Spiez, gemäss Uebernahmebilanz per 31.12.2001 mit Aktiven von CHF 319'638.35 und Passiven von CHF 29'429.41 zum Preis von CHF 290'208.94 entsprechend dem Aktivenüberschuss, wofür die beiden voll liberierten Stammeinlagen von total CHF 20'000.-- ausgegeben werden;
der Sacheinleger erhält zudem eine Forderung von CHF 270'208.94 gegenüber der Gesellschaft gutgeschrieben.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, Fax oder E-Mail.
Publication number: 5138376, Commercial Registry Office Berne, (36)
RADIUS-BIKE GmbH, in Spiez, CH-092.4.015.483-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2006, S. 4, Publ. 3376940).
Statutenänderung:
23.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen, Verkauf und Beratung von Freizeit- und Fitnessangeboten und -produkten sowie den Betrieb einer Bar. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail. [Der Hinweis auf die Liberierung des Stammkapitals wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend] [bisher: Liberierung Stammkapital: CHF 20'000.--.].Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 23.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grunder, Markus, von Vechigen, in Thun, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meer, Markus, von Eriswil, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publication number: 3376940, Commercial Registry Office Berne, (36)
RADIUS-BIKE GmbH, in Spiez, CH-092.4.015.483-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2002, S. 4, Publ. 505246).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meer, Markus, von Eriswil, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: in Spiez].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.