Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Address
c/o MCH Messe Schweiz (Basel) AG
Messeplatz 1
4058 Basel
Reports for Pro Aqua - Pro Vita in Liquidation
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
05.01.1995
Deletion from the commercial register
08.10.2019
Legal form
Foundation
Legal headquarters of the company
Basel
Commercial Registry Office
BS
Commercial register number
CH-270.7.001.316-3
UID/VAT
CHE-109.613.758
Sector
Religious, political or secular associations
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Unterstützung innovativer Technologien, Verfahren und Produkte, einschliesslich Massnahmen zu ihrer Umsetzung in der Praxis, soweit sie in besonderem Masse zum Umweltschutz und zum schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen beitragen. Insbesondere verleiht die Stiftung jeweils anlässlich einer geeigneten Messe der MCH Messe Schweiz AG, respektive einer Tochtergesellschaft einen Umweltpreis an Privatpersonen, Organisationen, Institutionen, Firmen sowie Körperschaften der öffentlichen Hand.
Auditor
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Basel | 05.11.2012 | 07.10.2019 | |
Ernst & Young AG | Basel | 06.03.2008 | 04.11.2012 |
Other company names
Past and translated company names
- Pro Aqua - Pro Vita
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Pro Aqua - Pro Vita in Liquidation
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1004732690, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Pro Aqua - Pro Vita in Liquidation, in Basel, CHE-109.613.758, Stiftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2018, Publ. 3995865). Die Liquidation ist beendet. Die Stiftung wird gelöscht.
Publication number: 3995865, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Pro Aqua - Pro Vita, in Basel, CHE-109.613.758, Stiftung (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2015, Publ. 2254767).
Name neu:
Pro Aqua - Pro Vita in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 18.12.2017 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peyer, Stephan, von Flaach, in Zumikon, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit dem Vizepräsidenten des Stiftungsrates [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit dem Vizepräsidenten des Stiftungsrates];
Graber, Patrick, von Rütschelen, in Bottmingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit dem Präsidenten des Stiftungsrates [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit dem Präsidenten des Stiftungsrates];
Saner, Theresia, von Basel, in Aesch (BL), Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bunge, Prof. Dr. Rainer Curt Albert, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Chevalley, Isabelle, von Denezy, in Saint-George, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Nabholz, Matthias, von Basel, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zürcher, Daniel Patrick, von Menzingen, in Ostermundigen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hunziker, Peter, von Arisdorf, in Hettlingen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Sager, Martin, von Gränichen, in Wikon, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 2254767, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Berichtigung des im SHAB Nr. 119 vom 24.06.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 3'353 vom 19.06.2015Pro Aqua - Pro Vita, in Basel, CHE-109.613.758, Stiftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2015, Publ. 2226571).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sager, Martin, von Gränichen, in Wikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: von Granichen AG, Mitglied des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift]. .