Reports for ONCKY GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout ONCKY GmbH
- ONCKY GmbH with its legal headquarters in Basel is a Limited liability company from the sector «Advertising services». ONCKY GmbH is active.
- The management consists of one person. The company was founded on 13.03.2020.
- The last commercial register change was made on 16.06.2021. All changes can be viewed under the section «Notifications» and saved as a PDF.
- The company ONCKY GmbH is registered under the UID CHE-412.677.080.
Commercial register information
Entry in the commercial register
13.03.2020
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Basel
Commercial Registry Office
BS
Commercial register number
CH-270.4.006.960-5
UID/VAT
CHE-412.677.080
Sector
Advertising services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt das Betreiben einer digitalen Marketing Werbeagentur und erbringt andere Dienstleistungen und Produkte im Bereich Vertrieb, Marketing und Kommunikation. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, gleichartige und verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, im Zusammenhang mit dem Hauptzweck und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zum Liegenschaftserwerb in der Schweiz Grundeigentum erwerben oder verkaufen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern, oder welche die Anlage und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens betreffen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: ONCKY GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005218903, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
ONCKY GmbH, in Basel, CHE-412.677.080, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2020, Publ. 1004855393).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Torres Cobas, Pedro Reinier, von Augst, in Binningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Pascal Jürg, von Glarus, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR01-1004855393, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
ONCKY GmbH, in Basel, CHE-412.677.080, Oetlingerstr. 75A, 4057 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.03.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Betreiben einer digitalen Marketing Werbeagentur und erbringt andere Dienstleistungen und Produkte im Bereich Vertrieb, Marketing und Kommunikation. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, gleichartige und verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, im Zusammenhang mit dem Hauptzweck und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zum Liegenschaftserwerb in der Schweiz Grundeigentum erwerben oder verkaufen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern, oder welche die Anlage und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens betreffen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter werden durch Zustellung per Post, Telefax oder E-Mail an die im Anteilsbuch zuletzt eingetragenen Adressangaben vorgenommen. Gemäss Erklärung vom 11.03.2020 erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Torres Cobas, Pedro Reinier, von Augst, in Binningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jenny, Pascal Jürg, von Glarus, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.