Reports for Nulle Part Ailleurs Sàrl
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Nulle Part Ailleurs Sàrl
- Nulle Part Ailleurs Sàrl with its legal headquarters in Martigny is active. Nulle Part Ailleurs Sàrl operates in the sector «Operation of bars».
- Nulle Part Ailleurs Sàrl has 2 persons entered in its management.
- The most recent commercial register change was made on 20.08.2021. You can find all changes under «Notifications».
- The company Nulle Part Ailleurs Sàrl is registered under the UID CHE-222.482.200.
Commercial register information
Entry in the commercial register
30.04.2020
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Martigny
Commercial Registry Office
VS
Commercial register number
CH-621.4.010.805-9
UID/VAT
CHE-222.482.200
Sector
Operation of bars
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Exploitation d'établissements publics, cafés, restaurants, hôtels, importation et exportation de produits alimentaires; réalisation et commercialisation de biens immobiliers, ainsi qu'achat, vente, courtage, location et gestion d'immeubles; la société peut en outre contracter tout emprunt auprès d'établissements bancaires pour l'acquisition et la réalisation d'immeubles et octroyer des prêts aux associés (cf. statuts pour but complet).
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Nulle Part Ailleurs Sàrl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005275012, Commercial Registry Office Valais, (621)
Nulle Part Ailleurs Sàrl, à Martigny, CHE-222.482.200, société à responsabilité limitée (No. FOSC 86 du 05.05.2020, Publ. 1004883516).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mian Shah, Omar, citoyen italien, à Vétroz, gérant, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
dos Santos Loureiro, Fábio, citoyen portugais, à Ardon, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: dos Santos Loureiro, Fábio Manuel, à Chamoson];
Gaspar Batista, João, citoyen portugais, à Sion, gérant, avec signature individuelle.
Publication number: HR01-1004883516, Commercial Registry Office Valais, (621)
Nulle Part Ailleurs Sàrl, à Martigny, CHE-222.482.200, Rue du Bourg 45, 1920 Martigny, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
15.04.2020.
But:
exploitation d'établissements publics, cafés, restaurants, hôtels, importation et exportation de produits alimentaires;
réalisation et commercialisation de biens immobiliers, ainsi qu'achat, vente, courtage, location et gestion d'immeubles;
la société peut en outre contracter tout emprunt auprès d'établissements bancaires pour l'acquisition et la réalisation d'immeubles et octroyer des prêts aux associés (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Faits qualifiés:
apports en nature et reprise de biens: selon contrat authentique du 15.04.2020 et inventaire au 12.03.2020, sont apportés à la société les actifs de CHF 47'645.10 et les passifs de CHF 25'250.00 de l'entreprise individuelle non inscrite "Fábio Manuel DOS SANTOS LOUREIRO" à Chamoson soit l'actif net de CHF 22'395.10, apports acceptés pour ce prix en échange duquel sont remises à l'apporteur les 200 parts sociales de CHF 100.00 constituant le capital, le solde de CHF 2'395.10 étant inscrit en sa faveur au passif du bilan.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 15.04.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
dos Santos Loureiro, Fábio Manuel, citoyen portugais, à Chamoson, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00;
Mian Shah, Omar, citoyen italien, à Vétroz, gérant, avec signature individuelle.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.