Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Address
Neue Winterthurerstrasse 7
8305 Dietlikon
Head office
Other branches (5)
Reports for Media Markt Zürich AG, Zweigniederlassung Dietlikon
There is no information available because this company has been deleted.
Commercial register information
Entry in the commercial register
22.03.2006
Deletion from the commercial register
08.04.2020
Legal form
Branch with head office in Switzerland
Legal headquarters of the company
Dietlikon
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.9.002.383-0
UID/VAT
CHE-359.793.250
Sector
Trading in IT and communications products
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Handel, insbesondere Detailhandel, mit elektronischen Medien aller Art im Konsumgüter- und Unterhaltungselektronikbereich, Computern, Fotoartikeln und Elektrogeräten aller Art, den zu ihrer Nutzung erforderlichen Geräten, Zubehör und Ersatzteilen sowie Vertrieb von Möbeln und Einrichtungsgegenständen aller Art; kann Liegenschaften erwerben und verwalten. Bekanntmachungen Hauptsitz: SHAB.
Other company names
Past and translated company names
- Media Markt Video-TV-Hifi-Elektro-Computer-Foto AG, Zürich, Zweigniederlassung Dietlikon
- Media Markt Video-TV-Hifi-Elektro-Computer-Foto AG, Dietlikon und Dietikon, Zweigniederlassung Dietlikon
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Media Markt Zürich AG, Zweigniederlassung Dietlikon
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1004868140, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Media Markt Zürich AG, Zweigniederlassung Dietlikon, in Dietlikon, CHE-359.793.250, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2011, S.0, Publ. 6089424).
Hauptsitz in:
Zürich. Infolge Löschung des Hauptsitzes durch Fusion (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2020, S. 1004865255) wird diese Zweigniederlassung aufgehoben und der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Publication number: 6089424, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Media Markt Video-TV-Hifi-Elektro-Computer-Foto AG, Zürich, Zweigniederlassung Dietlikon, in Dietlikon, CH-020.9.002.383-0, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2008, S. 24, Publ. 4455022).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Firma neu:
Media Markt Zürich AG, Zweigniederlassung Dietlikon.
Firma Hauptsitz neu:
Media Markt Zürich AG (Media Markt Zürich SA) [bisher: Firma Hauptsitz: Media Markt Video-TV-Hifi-Elektro-Computer-Foto AG, Zürich].
Publication number: 4455022, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Media Markt Video-TV-Hifi-Elektro-Computer-Foto AG, Zürich, Zweigniederlassung Dietlikon, in Dietlikon, CH-020.9.002.383-0, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2007, S. 25, Publ. 3966822).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-020.3.004.515-9.
Statuten Hauptsitz neu:
[Gestrichenes Statutendatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] Registrierung Hauptsitz neu: [Gestrichene Handelsregisterangabe des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] Zweck Hauptsitz neu: [Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] Bekanntmachungen Hauptsitz neu: [Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] Angaben zur Zweigniederlassung neu: [Urs Spahr ist infolge Todes aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden, seine Unterschrift ist erloschen. Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Renggli, Guido, von Luzern, in Aesch ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Turina, Zeljko, von Zollikon, in Oberwil-Lieli, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spahr, Urs, von Wyssachen, in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aerni, Gerhard, von Gunzgen, in Baar, Delegierter und Geschäftsführer der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.