Address
c/o H. Bühler
Luzernstrasse 93
6102 Malters
Reports for Luegisland Immobilien AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Luegisland Immobilien AG
- Luegisland Immobilien AG has its legal headquarters in Malters and is active. It is a Company limited by shares (AG) and active in the industry «Management of real estate portfolio properties».
- The company was founded on 28.11.1956 and has 5 persons in its management.
- The company has last modified its commercial register entry on 21.06.2021. All previous commercial register entries are available under «Notifications».
- The reported UID is CHE-102.322.053.
Management (5)
newest board members
Daniela Gisler-Renggli,
Judith Wolfisberg-Bühler,
Irma Bucher-Renggli,
Markus Martin Bucher,
Hans Bühler-Hübscher jun.
newest authorized signatories
Commercial register information
Entry in the commercial register
28.11.1956
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Malters
Commercial Registry Office
LU
Commercial register number
CH-100.5.007.811-4
UID/VAT
CHE-102.322.053
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Erwerb, Halten, Vermittlung, Überbauen und Veräusserung von Immobilien; Handel mit Waren aller Art; Beteiligungen; Erwerb oder Weiterveräusserung von Grundstücken.
Other company names
Past and translated company names
- Baugenossenschaft Luegisland Malters
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Luegisland Immobilien AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005223043, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Luegisland Immobilien AG, in Malters, CHE-102.322.053, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2009, S.12, Publ. 4852168).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renggli, Hans, von Malters, in Malters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renggli, Frieda, von Malters, in Malters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4852168, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Luegisland Immobilien AG, in Malters, CH-100.5.007.811-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2007, S. 13, Publ. 4002554).
Statutenänderung:
15.01.2008. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.01.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher-Rüedi, Hans-Peter, von Malters, in Malters, Revisionsstelle.
Publication number: 4002554, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Baugenossenschaft Luegisland Malters, in Malters, CH-100.5.007.811-4, Beschaffung und Vermietung von gesunden, zinsgünstigen Wohnungen durch Bau oder Erwerb von Wohnhäusern, Genossenschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.1993, S. 6071).
Statutenänderung:
21.06.2007.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Genossenschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 09.05.2007 und Bilanz per 31.12.2006 mit Aktiven von CHF 1'952'008.25 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'340'365.50 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Genossenschafter erhalten 10'675 Namenaktien zu CHF 10.--.
Firma neu:
Luegisland Immobilien AG.
Zweck neu:
Erwerb, Halten, Vermittlung, Überbauen und Veräusserung von Immobilien;
Handel mit Waren aller Art;
Beteiligungen;
Erwerb oder Weiterveräusserung von Grundstücken.
Aktienkapital neu:
CHF 106'750.--.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 106'750.--.
Aktien neu:
10'675 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: Anteilscheine: Anteilscheine zu CHF 50.--, CHF 100.-- und CHF 500.--]. Mitteilungen erfolgen durch Brief.
Vinkulierung:
Die Namenaktien sind nach Massgabe der Statuten vinkuliert. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. [gestrichen: Jeder Genossenschafter hat mindestens einen Anteilschein zu übernehmen.]. [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten haftet ausschliesslich das Genossenschaftsvermögen.]. [gestrichen: Vorstand: 5 - 11 Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Hans, 1933, von Malters, in Malters, Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Renggli, Hans-Ueli, von Schwarzenberg, in Schwarzenberg, Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher-Renggli, Irma, von Schenkon und Kerns, in Schenkon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bucher, Irma, von Kerns, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Renggli, Hans, von Malters, in Malters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Bucher, Markus, von Schenkon und Kerns, in Schenkon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Kerns, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Gisler-Renggli, Daniela, von Malters und Attinghausen, in Malters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Renggli, Frieda, von Malters, in Malters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Beisitzerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Wolfisberg-Bühler, Judith, von Luzern und Sins, in Malters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bucher-Rüedi, Hans-Peter, von Malters, in Malters, Revisionsstelle.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.