Reports for Liebling GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Liebling GmbH
- Liebling GmbH from Basel operates in the sector «Beverage production (with alcohol)» and is active.
- The management of the company Liebling GmbH consists of 6 persons.
- All past changes can be viewed and saved as a PDF under the section «Notifications». The last change in the commercial register was made on 30.04.2024.
- Liebling GmbH is registered in the Canton of BS under the UID CHE-181.955.854.
- Balz Bar GmbH, Balz Gastro GmbH, Conto Basel GmbH are registered at the same address.
Management (6)
Executive board
Valentin Boris Aschwanden,
Cem Kiliç,
Claudio Alessandro Rudin,
David Schaefer,
Davide Bonina
newest authorized signatories
Valentin Boris Aschwanden,
Cem Kiliç,
Claudio Alessandro Rudin,
David Schaefer,
Davide Bonina
Commercial register information
Entry in the commercial register
28.10.2019
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Basel
Commercial Registry Office
BS
Commercial register number
CH-270.4.006.774-9
UID/VAT
CHE-181.955.854
Sector
Beverage production (with alcohol)
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Konzeption, Planung und Realisierung von Projekten, insbesondere im Bereich Gastronomie, die Entwicklung, Produktion und Handel mit Spirituosen, Weinen und Waren aller Art sowie die Beratung rund um das Thema Weine und Spirituosen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, gleichartige und verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, im Zusammenhang mit dem Hauptzweck und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zum Liegenschaftserwerb in der Schweiz Grundeigentum erwerben oder verkaufen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern, oder welche die Anlage und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens betreffen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Liebling GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006021405, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Liebling GmbH, in Basel, CHE-181.955.854, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2019, Publ. 1004749192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seitz, Matthias, von Berneck, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seitz, Mira Annalena Yaa, von Berneck, in Binningen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR01-1004749192, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Liebling GmbH, in Basel, CHE-181.955.854, Steinenbachgässlein 34, 4051 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.10.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Konzeption, Planung und Realisierung von Projekten, insbesondere im Bereich Gastronomie, die Entwicklung, Produktion und Handel mit Spirituosen, Weinen und Waren aller Art sowie die Beratung rund um das Thema Weine und Spirituosen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, gleichartige und verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, im Zusammenhang mit dem Hauptzweck und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zum Liegenschaftserwerb in der Schweiz Grundeigentum erwerben oder verkaufen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern, oder welche die Anlage und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens betreffen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 24.10.2019 erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Aschwanden, Valentin, von Seelisberg, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 34 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bonina, Davide, von Bäretswil, in Münchenstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 34 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kilic, Cem, von Pratteln, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rudin, Claudio, von Arboldswil, in Bottmingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schaefer, David, von Therwil, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Seitz, Matthias, von Berneck, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.