Reports for Kupfer Elektro GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Kupfer Elektro GmbH
- Kupfer Elektro GmbH has its legal headquarters in Dottikon, is active and operates in the sector «Other construction».
- The management of the company Kupfer Elektro GmbH, which was founded on the 17.03.2021, consists of one person.
- All modifications to the commercial register entry can be found under «Notifications». The most recent modification was made on 14.11.2022.
- The UID registered in the commercial register of AG is CHE-417.388.542.
Commercial register information
Entry in the commercial register
17.03.2021
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Dottikon
Commercial Registry Office
AG
Commercial register number
CH-400.4.448.981-5
UID/VAT
CHE-417.388.542
Sector
Other construction
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Elektronik und Elektroinstallation sowie Verkauf von damit zusammenhängenden Waren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Other company names
Past and translated company names
- Kupfer Elektro Sàrl
- Kupfer Elektro Ltd liab Co
- Kupfer Elektro Sagl
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Kupfer Elektro GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005603626, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Kupfer Elektro GmbH, in Dottikon, CHE-417.388.542, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2021, Publ. 1005129827).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bänninger, Nick, von Zürich, in Männedorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Florian, von Adliswil, in Dottikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR01-1005129827, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Kupfer Elektro GmbH (Kupfer Elektro Sàrl) (Kupfer Elektro Sagl) (Kupfer Elektro Ltd liab Co), in Dottikon, CHE-417.388.542, Hägglingerstrasse 9, 5605 Dottikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.03.2021.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Elektronik und Elektroinstallation sowie Verkauf von damit zusammenhängenden Waren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Gründer vom 08.03.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bänninger, Nick, von Zürich, in Männedorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bachmann, Florian, von Adliswil, in Dottikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.