Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Address
c/o Georges Strubel
Holunderweg 71
4500 Solothurn
Reports for KanalFritz Solothurn GmbH
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
29.01.2018
Deletion from the commercial register
13.05.2020
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Solothurn
Commercial Registry Office
SO
Commercial register number
CH-241.4.016.414-8
UID/VAT
CHE-395.545.920
Sector
Water and sewage utilities
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Kanal- und Lüftungsreinigung, Ausführung von Rohr-, Schächte-, Strassen- und Kanalreinigungen, Kanal-Fernsehen-Untersuchungen sowie Druckprüfung von Leitungen und Schächten und deren Sanierung. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: KanalFritz Solothurn GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1004888595, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
KanalFritz Solothurn GmbH, in Solothurn, CHE-395.545.920, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2018, Publ. 1004454823). Die Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die "KanalFritz GmbH", in Muri bei Bern (CHE-485.906.690), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Publication number: HR02-1004454823, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
KanalFritz Solothurn GmbH, in Solothurn, CHE-395.545.920, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2018, Publ. 4028533).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reber, Markus, von Schangnau, in Wattenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biberstein Jauslin, Gisela Carmela, von Hubersdorf, in Belp, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 4028533, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
KanalFritz Solothurn GmbH, in Solothurn, CHE-395.545.920, bei Georges Strubel, Holunderweg 71, 4500 Solothurn, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.01.2018.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Kanal- und Lüftungsreinigung, Ausführung von Rohr-, Schächte-, Strassen- und Kanalreinigungen, Kanal-Fernsehen-Untersuchungen sowie Druckprüfung von Leitungen und Schächten und deren Sanierung. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen. Mit Erklärung vom 22.01.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Jauslin, Stefan, von Muttenz, in Belp, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Reber, Markus, von Schangnau, in Wattenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.