Address
c/o Blaise Matthey, Résidence Jeanne d'Arc
Promenade de Grenon 3
3963 Crans-Montana
Reports for JEANNE D'ARC INVEST Sàrl
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout JEANNE D'ARC INVEST Sàrl
- JEANNE D'ARC INVEST Sàrl with its legal headquarters in Crans-Montana is active. JEANNE D'ARC INVEST Sàrl operates in the sector «Management of real estate portfolio properties».
- The company was founded on 08.05.2007.
- The last commercial register change was made on 11.09.2017. All changes can be viewed under the section «Notifications» and saved as a PDF.
- JEANNE D'ARC INVEST Sàrl is registered in the Canton of VS under the UID CHE-113.615.766.
Commercial register information
Entry in the commercial register
08.05.2007
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Crans-Montana
Commercial Registry Office
VS
Commercial register number
CH-626.4.010.999-7
UID/VAT
CHE-113.615.766
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Acquisition, vente, gestion, location, exploitation de biens immobiliers dans le cadre de l'exploitation du complexe immobilier 'Jeanne d'Arc', à Montana, commune de Montana. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: JEANNE D'ARC INVEST Sàrl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3745091, Commercial Registry Office Valais, (626)
JEANNE D'ARC INVEST Sàrl, à Crans-Montana, CHE-113.615.766, société à responsabilité limitée (No. FOSC 5 du 09.01.2017, Publ. 3270197).
Modification des statuts:
29.07.2016.
Nouveaux faits qualifiés:
[biffé: reprise de biens: selon contrat du 14.02.2007 de 2 PPE et d'une quote-part de PPE sur commune de Montana pour le prix de CHF 300'000.--].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Evalet, Nelly, de Sonvilier, à Corgémont, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00;
Guex, Liliane, de Saint-Légier-La Chiésaz, à Corsier (GE), associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00;
Pellissier, Madeleine, de Mex (VS), à Sion, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 3'000.00;
Previdoli, Ferdinand Albert, de Brig-Glis, à Brig-Glis, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 10'000.00;
Rochat, Yves, de L'Abbaye, à Lens, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 2'000.00;
Theurillat, Hubert, de Saint-Brais, à Porrentruy, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Bernoulli-Dupont, Elisabeth, de Basel et Genève, à Cannero (IT), associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00 [précédemment: à Lens];
Cattin, Bernard, de Les Bois, à Hauterive (FR), associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00;
Kurkdjian, Norayar, de Plan-les-Ouates, à Genève, associé, sans droit de signature, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour une part sociale de CHF 4'000.00];
Leiggener, Léo, de Ausserberg, à Brig-Glis, associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour une part sociale de CHF 5'000.00];
Pellissier Vergain, Catherine, de Genève, à Lausanne, associée, sans droit de signature, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Previdoli, Pascal , de Brig-Glis, à Köniz, associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Previdoli, René, de Brig-Glis, à Sion, associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour une part sociale de CHF 5'000.00];
Zuber, Georges, de Törbel, à Naters, associé, sans droit de signature, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour une part sociale de CHF 4'000.00];
JEANNE D'ARC INVEST Sàrl (CHE-113.615.766), à Crans-Montana, associée, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00;
Previdoli, Claude , de Brig-Glis, à Prangins, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publication number: 3270197, Commercial Registry Office Valais, (626)
JEANNE D'ARC INVEST Sàrl, à Montana, CHE-113.615.766, société à responsabilité limitée (No. FOSC 217 du 09.11.2015, Publ. 2470805).
Nouveau siège:
Crans-Montana. [Siège modifié d'office par suite d'entrée en vigueur de la fusion des communes de Chermignon, Mollens VS, Montana et Randogne le 01.01.2017].
Inscription ou modification de personne(s):
Bernoulli-Dupont, Elisabeth, de Basel et Genève, à Crans-Montana, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00 [précédemment: à Montana].
Publication number: 2470805, Commercial Registry Office Valais, (626)
JEANNE D'ARC INVEST Sàrl, à Montana, CHE-113.615.766, société à responsabilité limitée (No. FOSC 162 du 23.08.2010, p. 20, Publ. 5781182).
Nouvelle adresse:
c/o Blaise Matthey, Résidence Jeanne d'Arc, Promenade de Grenon 3, 3963 Crans-Montana.
Inscription ou modification de personne(s):
Rochat, Yves, de L'Abbaye, à Lens, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 2'000.00 [précédemment: associé, gérant et président avec signature collective à trois];
Theurillat, Hubert, de Saint-Brais, à Porrentruy, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant avec signature collective à trois];
Matthey, Blaise, de La Brévine, à Saint-Aubin FR, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.00 [précédemment: associé sans droit de signature];
Lechtman, Isaac, de Genève, à Genève, associé, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 1'000.00 [précédemment: associé avec signature collective à trois];
Maréchal Smith, Béatrice, de Collex-Bossy, à Genève, associée, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 1'000.00 [précédemment: associée sans droit de signature].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.