Reports for IWKN AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout IWKN AG
- IWKN AG has its legal headquarters in Luzern, is active and operates in the sector «Operation of other financial institutions».
- There is one active person registered in the management.
- Under «Notifications» you will find all commercial register changes, the most recent one was made on 11.05.2021.
- IWKN AG is registered in the Canton of LU under the UID CHE-387.097.463.
- On the same address as IWKN AG there are 41 other active companies registered. These include: A & K Beteiligungs AG, Arvium AG, AWB Group AG.
Commercial register information
Entry in the commercial register
16.08.2016
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Luzern
Commercial Registry Office
LU
Commercial register number
CH-100.3.802.406-6
UID/VAT
CHE-387.097.463
Sector
Operation of other financial institutions
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Der Zweck der Gesellschaft ist die Übernahme, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften sowie Durchführung von Handels- und Finanzgeschäften aller Art; Übernahme von Vertretungen; Erwerb, Entwicklung, Verwaltung und Verwertung von Patenten, Marken, Lizenzen und Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechten; Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken; Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Other company names
Past and translated company names
- IWKN Ltd
- IWKN SA
- Palmarium Capital SA
- Palmarium Capital Ltd
- Palmarium Capital AG
- Palmarium Wealth SA
- Palmarium Wealth AG
- Palmarium Wealth Ltd
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: IWKN AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005176822, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Palmarium Capital AG, in Luzern, CHE-387.097.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2019, Publ. 1004701326).
Statutenänderung:
29.04.2021.
Firma neu:
IWKN AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(IWKN SA) (IWKN Ltd).
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Übernahme, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften sowie Durchführung von Handels- und Finanzgeschäften aller Art;
Übernahme von Vertretungen;
Erwerb, Entwicklung, Verwaltung und Verwertung von Patenten, Marken, Lizenzen und Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechten;
Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Archer, Suzanei Lynne, kanadische Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wild, Patrick Albert, von Zürich, in Egg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auerbach, Ilya Raphael, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3592781, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Palmarium Wealth AG, in Luzern, CHE-387.097.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2016, Publ. 3011181).
Statutenänderung:
24.05.2017.
Firma neu:
Palmarium Capital AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Palmarium Capital SA) (Palmarium Capital Ltd).
Zweck neu:
Übernahme, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften sowie Durchführung von Handels- und Finanzgeschäften aller Art;
Übernahme von Vertretungen;
Erwerb, Entwicklung, Verwaltung und Verwertung von Patenten, Marken, Lizenzen und Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechten;
Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fleischmann, Peter, von Gossau (ZH), in Gossau (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Mathias, von Ehrendingen, in Schaffhausen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Patrick Albert, von Zürich, in Egg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3011181, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Palmarium Wealth AG(Palmarium Wealth SA) (Palmarium Wealth Ltd), in Luzern, CHE-387.097.463, Gesegnetmattstrasse 2, 6006 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.08.2016.
Zweck:
Vermögensverwaltung;
Vertrieb von Finanzprodukten und Finanzdienstleistungen sowie Erbringung von Beratungsdienstleistungen im gesamten Bereich der Finanzindustrie;
Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundeigentum sowie Urheberrechten, Patenten und Lizenzen;
Vornahme von Finanzierungen sowie zur Verfügung Stellung von Garantien, Bürgschaften und anderen Sicherheiten zugunsten von nahestehenden Gesellschafter oder Dritten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen im SHAB. Mit Erklärung vom 05.08.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Auerbach, Ilya Raphael, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Archer, Suzanei Lynne, kanadische Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fleischmann, Peter, von Gossau (ZH), in Gossau (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Mathias, von Ehrendingen, in Schaffhausen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.