Reports for INS Invest AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout INS Invest AG
- INS Invest AG from Wil SG operates in the sector «Management of real estate portfolio properties» and is active.
- The management consists of 3 persons. The company was founded on 02.11.2011.
- The last commercial register change was made on 11.11.2022. All changes can be viewed under the section «Notifications» and saved as a PDF.
- The reported UID is the following: CHE-200.202.326.
Commercial register information
Entry in the commercial register
02.11.2011
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Wil (SG)
Commercial Registry Office
SG
Commercial register number
CH-320.3.070.213-7
UID/VAT
CHE-200.202.326
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Erstellung, Handel, Vermittlung und Verwaltung von Immobilien im Wohn- und Gewerbebereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: INS Invest AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005602498, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
INS Invest AG, in Wil (SG), CHE-200.202.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2016, S.0, Publ. 2760033).
Domizil neu:
Grubensteig 11, 9500 Wil SG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutz-Schweizer, Hans, von Arni AG und Islisberg, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stutz-Schweizer, Silvia, von Arni AG und Islisberg, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iasiello-Stutz, Nicole, von Arni (AG), in Wil SG, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frey, Bruno Alois, von Wil (SG), in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Iasiello, Manuel, von Arni (AG), in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2760033, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
INS Invest AG, in Wil SG, CHE-200.202.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2011, Publ. 6404704).
Statutenänderung:
23.03.2016.
Aktien neu:
168 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 320 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Bruno Alois, von Wil SG, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6404704, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
INS Invest AG, in Wil SG, CH-320.3.070.213-7, Kelterstrasse 4, 9500 Wil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.10.2011.
Zweck:
Erstellung, Handel, Vermittlung und Verwaltung von Immobilien im Wohn- und Gewerbebereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 31.10.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Stutz-Schweizer, Hans, von Arni AG und Islisberg, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stutz-Schweizer, Silvia, von Arni AG und Islisberg, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iasiello-Stutz, Nicole, von Arni AG, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.