Address
c/o Christophe Markovic
Rue du Clos-de-Bulle 5
1004 Lausanne
Reports for Immauborget Sàrl
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Immauborget Sàrl
- Immauborget Sàrl from Lausanne operates in the sector «Connecting properties to local public utilities/infrastructure» and is active.
- There is one active person registered in the management.
- The most recent commercial register change was made on 11.12.2023. You can find all changes under «Notifications».
- The reported UID is CHE-458.237.969.
- Biobati Sàrl, Endine Properties Sàrl, Immobatiaz Sàrl have the same address as Immauborget Sàrl.
Commercial register information
Entry in the commercial register
26.03.2021
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Lausanne
Commercial Registry Office
VD
Commercial register number
CH-550.1.195.410-2
UID/VAT
CHE-458.237.969
Sector
Connecting properties to local public utilities/infrastructure
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
La société a pour but l'exécution, directement ou par l'intermédiaire de sous-traitants, de tous travaux de construction, d'entretien, de transformation et de rénovation d'immeubles, l'importation, l'exportation, la distribution et le commerce de matériaux, produits et objets en rapport ainsi que l'achat, la mise en valeur et la vente d'immeubles et de droits immobiliers de toute nature, mais à l'exclusion d'opérations prohibées par la Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). La société peut: exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière en rapport direct ou indirect avec son but; créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger; participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but; accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Immauborget Sàrl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005906813, Commercial Registry Office Vaud, (550)
Immauborget Sàrl, à Lausanne, CHE-458.237.969 (FOSC du 06.11.2023, p. 0/1005877742). Chappuis Joachim, sans signature, qui n'est plus associé, cède ses 100 parts de CHF 100 à Markovic Christophe, désormais titulaire de 200 parts de CHF 100, maintenant avec signature individuelle.
Publication number: HR02-1005877742, Commercial Registry Office Vaud, (550)
Immauborget Sàrl, à Lausanne, CHE-458.237.969 (FOSC du 31.03.2021, p. 0/1005138966).
Nouvelle adresse:
Rue du Clos-de-Bulle 5, c/o Christophe Markovic, 1004 Lausanne. Vulliemin Lionel n'est plus gérant;
sa signature est radiée. Markovic Christophe, maintenant de Lausanne, est nommé gérant et engage désormais la société par sa signature individuelle.
Publication number: HR01-1005138966, Commercial Registry Office Vaud, (550)
Immauborget Sàrl, à Lausanne, Avenue de Valmont 18, c/o Lionel Vulliemin, 1010 Lausanne, CHE-458.237.969. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
17.03.2021.
But:
la société a pour but l'exécution, directement ou par l'intermédiaire de sous-traitants, de tous travaux de construction, d'entretien, de transformation et de rénovation d'immeubles, l'importation, l'exportation, la distribution et le commerce de matériaux, produits et objets en rapport ainsi que l'achat, la mise en valeur et la vente d'immeubles et de droits immobiliers de toute nature, mais à l'exclusion d'opérations prohibées par la Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE).
La société peut:
exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière en rapport direct ou indirect avec son but;
créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger;
participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but;
accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associés sans signature:
Chappuis Joachim, de Cuarnens, à Oron, avec 100 parts de CHF 100, et Markovic Christophe, de France, à Lausanne, avec 100 parts de CHF 100.
Gérant:
Vulliemin Lionel, de Pomy, à Lausanne, avec signature individuelle.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 17.03.2021, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.