Reports for Holzstein GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Holzstein GmbH
- Holzstein GmbH is a Limited liability company with its legal headquarters in Guschelmuth. Holzstein GmbH belongs to the industry «Trading with various goods» and is currently active.
- The company was founded on 15.06.2004.
- The company has last changed their commercial register entry on 22.12.2009, under «Notifications» you will find all changes.
- Holzstein GmbH is registered in the Canton of FR under the UID CHE-111.717.338.
Commercial register information
Entry in the commercial register
15.06.2004
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Gurmels
Commercial Registry Office
FR
Commercial register number
CH-350.4.001.517-1
UID/VAT
CHE-111.717.338
Sector
Trading with various goods
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Handel mit Holz und Bauwerkstoffen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei andern Unternehmen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen.
Other company names
Past and translated company names
- Natursteine Davos GmbH
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Holzstein GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5406150, Commercial Registry Office Fribourg, (217)
Holzstein GmbH, bisher in Saas, CH-350-4001517-1 (SHAB vom 04.09.2007, p. 8).
Sitzverlegung nach:
Gurmels, Riedfeld 59, 1792 Guschelmuth. Gründungsstatuten vom 10.06.2004, geändert am 09.12.2009. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss Statuten.
Mitteilung an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Stiffler Ulrich ist nicht mehr Gesellschafter infolge Abtretung seines Stammanteils von CHF 7'000.-- an Werro Karin, von Barberêche, in Gurmels, seine Kollektivunterschrift zu zweien ist erloschen.
Gesellschafterin neu:
Werro Karin mit 1 Stammanteil zu CHF 7'000.--, zeichnet mit Einzelunterschrift. Werro Daniel André Paul, Gesellschafter und Geschäftsführer, ist jetzt wohnhaft in Gurmels. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 09.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Publication number: 5406400, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Holzstein GmbH, in Saas, CH-350.4.001.517-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2007, S. 8, Publ. 4094042). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Gurmels im Handelsregister des Kantons Graubünden von Amtes wegen gelöscht.
Publication number: 4094042, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Natursteine Davos GmbH, bisher in Davos, CH-350.4.001.517-1, Bearbeitung und Verlegen von Natursteinen und Natursteinprodukten sowie von keramischen Platten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2004, S. 7, Publ. 2518886).
Statutenänderung:
27.08.2007.
Firma neu:
Holzstein GmbH.
Sitz neu:
Saas.
Domizil neu:
Untergasse 38a, 7247 Saas.
Zweck neu:
Handel mit Holz und Bauwerkstoffen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei andern Unternehmen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schocher, Rolf, von Malix, in Davos, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werro, Daniel André Paul, von Barberêche, in Jeuss, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000;
Stiffler, Ulrich, von Davos, in Saas, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000 [bisher: in Davos, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.