Reports for Rolf Schocher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rolf Schocher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4094042, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Natursteine Davos GmbH, bisher in Davos, CH-350.4.001.517-1, Bearbeitung und Verlegen von Natursteinen und Natursteinprodukten sowie von keramischen Platten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2004, S. 7, Publ. 2518886).
Statutenänderung:
27.08.2007.
Firma neu:
Holzstein GmbH.
Sitz neu:
Saas.
Domizil neu:
Untergasse 38a, 7247 Saas.
Zweck neu:
Handel mit Holz und Bauwerkstoffen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei andern Unternehmen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schocher, Rolf, von Malix, in Davos, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werro, Daniel André Paul, von Barberêche, in Jeuss, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000;
Stiffler, Ulrich, von Davos, in Saas, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000 [bisher: in Davos, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000].
Publication number: 2518886, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Natursteine Davos GmbH, in Davos, CH-350.4.001.517-1, Der Handel, die Bearbeitung und das Verlegen von Natursteinen und Natursteinprodukten sowie von keramischen Platten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2004, S. 9, Publ. 2318256).
Statutenänderung:
20.10.2004.
Zweck neu:
Bearbeitung und Verlegen von Natursteinen und Natursteinprodukten sowie von keramischen Platten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei andern Unternehmen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faoro, Jacqueline, von Forel (Lavaux) und Savigny, in Davos, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schocher, Rolf, von Malix, in Davos, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--];
Stiffler, Ulrich, von Davos, in Davos, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--].
Publication number: 2318256, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Natursteine Davos GmbH, in Davos, Horlaubenstrasse 6, 7260 Davos, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.06.2004.
Zweck:
Der Handel, die Bearbeitung und das Verlegen von Natursteinen und Natursteinprodukten sowie von keramischen Platten;
Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei andern Unternehmen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unter-nehmen erwerben oder errichten. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 21'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Faoro, Jacqueline, von Forel (Lavaux) und Savigny, in Davos, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Stiffler, Ulrich, von Davos, in Davos, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Schocher, Rolf, von Malix, in Davos, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.