Reports for Glarner Lohnunternehmung GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Glarner Lohnunternehmung GmbH
- Glarner Lohnunternehmung GmbH is active in the industry «Agricultural services» and is currently active. The legal headquarters are in Meiringen.
- The management of the company Glarner Lohnunternehmung GmbH consists of 2 persons.
- The last commercial register change was made on 06.05.2019. All changes can be viewed under the section «Notifications» and saved as a PDF.
- Glarner Lohnunternehmung GmbH is registered in the Canton of BE under the UID CHE-112.665.336.
Commercial register information
Entry in the commercial register
07.12.2005
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Meiringen
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-092.4.017.412-5
UID/VAT
CHE-112.665.336
Sector
Agricultural services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Leistungen aller Art für die Land- und Forstwirtschaft insbesondere das Pflegen und Bearbeiten von Feldern und Wäldern und alle weiteren damit in Zusammenhang stehenden Arbeiten und Leistungen wie Transporte, Vermieten, Unterhalt und Reparaturen von Maschinen. Weiter kann die Gesellschaft Handel mit Produkten wie Futtermittel, Saatprodukte, Dünger, Maschinen, Ersatzteilen und alle übrigen Produkten der Land- und Forstwirtschaft betreiben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Glarner Lohnunternehmung GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004623274, Commercial Registry Office Berne, (36)
Glarner Lohnunternehmung GmbH, in Meiringen, CHE-112.665.336, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 29.09.2014, S.0, Publ. 1739021).
Domizil neu:
Brünigstrasse 97, 3860 Meiringen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glarner, Sybille, von Möriken-Wildegg, in Meiringen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Glarner, Stefan, von Meiringen, in Meiringen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1739021, Commercial Registry Office Berne, (36)
Glarner Lohnunternehmung GmbH, in Meiringen, CHE-112.665.336, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2013, Publ. 996395).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glarner-Schmid, Martin, von Meiringen, in Meiringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Glarner-Schmid, Yvonne, von Meiringen, in Meiringen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glarner, Sybille, von Möriken-Wildegg, in Meiringen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 998119, Commercial Registry Office Berne, (36)
Glarner Lohnunternehmung GmbH, in Meiringen, CH-092.4.017.412-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2011, Publ. 6433806).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glarner, Stefan, von Meiringen, in Meiringen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glarner-Schmid, Yvonne, von Meiringen, in Meiringen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Glarner-Schmid, Yvonne, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.