Reports for Genossenschaft PLATTEN 64
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Genossenschaft PLATTEN 64
- Genossenschaft PLATTEN 64 with its legal headquarters in Zürich is active. Genossenschaft PLATTEN 64 operates in the sector «Management of real estate portfolio properties».
- The management of the organization Genossenschaft PLATTEN 64, which was founded on the 21.05.2001, consists of 3 persons.
- Under «Notifications» you can see all modifications to the commercial register entry. The most recent modification was on 26.08.2024.
- The Enterprise Identification Number of the organization Genossenschaft PLATTEN 64 is the following: CHE-109.042.175.
Management (3)
newest members of the administration
Klara Odette Kruse Rosset,
Katharina Manuela Schulthess,
Wim Lionel Koch
newest authorized signatories
Klara Odette Kruse Rosset,
Katharina Manuela Schulthess,
Wim Lionel Koch
Commercial register information
Entry in the commercial register
21.05.2001
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Zürich
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.5.000.345-7
UID/VAT
CHE-109.042.175
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe die Liegenschaft Plattenstrasse 64 in Zürich 7 als günstigen Wohn- und Arbeitsraum für Kunst- und Kulturschaffende zu erhalten und zu pflegen. Zu diesem Zweck erwirbt sie die genannte Liegenschaft im Baurecht und vermietet die Wohn- und Arbeitsräume an ihre Mitglieder. Die Liegenschaft muss von einer gemischten Hausgemeinschaft mit Erwachsenen und Kindern bewohnt werden. Die Tätigkeit der Genossenschaft ist nicht gewinnstrebig. Die Baute der Genossenschaft ist jeder spekulativen Verwendung dauernd zu entziehen. Die Genossenschaft Platten 64 kann weitere geeignete Objekte suchen, um sie als günstige Wohn- und Arbeitsraum zur Verfügung zu stellen.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Grant Thornton Advisory AG | Zürich | 07.01.2011 | 27.11.2012 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Genossenschaft PLATTEN 64
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006113595, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft PLATTEN 64, in Zürich, CHE-109.042.175, Genossenschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2020, Publ. 1005057188).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheibler, Istvan, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Halpern, Salome Nora Ananda Breza, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kruse Rosset, Klara Odette, von Bougy-Villars, in Zürich, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schulthess, Katharina Manuela, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005057188, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft PLATTEN 64, in Zürich, CHE-109.042.175, Genossenschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2020, Publ. 1004806087).
Statutenänderung:
14.06.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henseler, Guido, von Luzern, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Kolb, Willem Nico, von Uster, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Pallecchi, Simone, von Kerzers, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Niedermann, Annina Mara, von Bütschwil-Ganterschwil, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Veronesi, Leona Michelle Denise, von Glarus Süd, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheibler, Istvan, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Halpern, Salome Nora Ananda Breza, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Wim Lionel, von Ebikon, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1004806087, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft PLATTEN 64, in Zürich, CHE-109.042.175, Genossenschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2019, Publ. 1004590429).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheibler, Istvan, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Veronesi, Leona Michelle Denise, von Glarus Süd, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsidentin der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.