Address
Wiedenstrasse 48, Zentrum Neuhof
9470 Buchs SG
Reports for Genossenschaft Krempel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Genossenschaft Krempel
- Genossenschaft Krempel from Buchs SG operates in the sector «Operation of bars» and is active.
- The organization was founded on 12.12.2001 and has 7 persons in its management.
- All modifications to the commercial register entry can be found under «Notifications». The most recent modification was made on 19.03.2024.
- The organization is registered in the commercial register of the Canton of SG under the UID CHE-109.416.850.
Management (7)
newest members of the administration
Anian Vogel,
Samira Werder,
Patricia Mannhart,
Riccardo Robbi,
Curdin Meng
newest authorized signatories
Anian Vogel,
Samira Werder,
Patricia Mannhart,
Riccardo Robbi,
Curdin Meng
Commercial register information
Entry in the commercial register
12.12.2001
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Buchs (SG)
Commercial Registry Office
SG
Commercial register number
CH-320.4.050.803-1
UID/VAT
CHE-109.416.850
Sector
Operation of bars
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Miete, Betrieb und Unterhalt des regionalen Veranstaltungslokals und Kulturzentrums Krempel in Buchs; Untervermietung des Lokals an ihre Mitglieder und an Dritte; breitgefächertes kulturelles Veranstaltungsangebot im Werdenberg anzubieten und zu fördern; Pflege und Förderung des kollegialen Verhältnisses unter den Genossenschaftsmitgliedern; Pflege der Beziehungen zu Vereinigungen mit ähnlichem Zweck. Die Genossenschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, im In- und Ausland Liegenschaften, Wertschriften und Lizenzrechte erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Other company names
Past and translated company names
- krempel GmbH
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Genossenschaft Krempel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005989150, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Genossenschaft Krempel, in Buchs (SG), CHE-109.416.850, Genossenschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2018, S.0, Publ. 4249361).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Andreas, von Buchs SG und Zürich, in Buchs SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucki, Marco, von Näfels, in Landquart (Igis), Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mannhart, Patricia, von Flums, in Maienfeld, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Robbi, Riccardo, von Silvaplana, in Buchs SG, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vogel, Anian, von Widnau, in Buchs SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werder, Samira, von Lupfig, in Buchs SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4249361, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Genossenschaft Krempel, in Buchs SG, CHE-109.416.850, Genossenschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2011, Publ. 6105478).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gabathuler, Jürg, von Wartau, in Buchs SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meng, Flurin, von Trimmis, in Buchs SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meng, Curdin Daniel, von Trimmis, in Buchs SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6105478, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Genossenschaft Krempel, in Buchs SG, CH-320.4.050.803-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2010, S. 12, Publ. 5425110).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rutz, Michael, von Buchs SG, in Werdenberg, Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberli, Michael, von Altwis, in Buchs SG, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Einzelunterschrift];
Stucki, Marco, von Näfels, in Landquart (Igis), Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabathuler, Jürg, von Wartau, in Buchs SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Werdenberg , Mitglied der Verwaltung mit Einzelunterschrift];
Meng, Flurin, von Trimmis, in Buchs SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Robbi, Riccardo, von Silvaplana, in Buchs SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöb, Andreas, von Gams, in Buchs SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Andreas, von Buchs SG und Zürich, in Buchs SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.