Address
Via alla Stampa 15
6965 Cadro
Reports for Gardis SA
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Gardis SA
- Gardis SA has its legal headquarters in Cadro and is active. It is a Company limited by shares (AG) and active in the industry «Manufacturing of batteries».
- Gardis SA was founded on 11.01.1996.
- The most recent commercial register change was made on 20.11.2023. You can find all changes under «Notifications».
- Gardis SA is registered in the Canton of TI under the UID CHE-108.393.459.
- Companies with the same address as Gardis SA: CENTIEL SA, NEW COLOR 3000 SA.
Commercial register information
Entry in the commercial register
11.01.1996
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Lugano
Commercial Registry Office
TI
Commercial register number
CH-514.3.007.944-9
UID/VAT
CHE-108.393.459
Sector
Manufacturing of batteries
Purpose (Original language)
La costruzione e la vendita di quadri elettrici e pneumatici di ogni tipo, nonché la vendita di apparecchi elettrici ed elettronici di ogni tipo. La società può effettuare tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. Dette operazioni possono essere effettuate dalla società stessa o per il tramite di terzi. Essa può anche acquistare, vendere e amministrare immobili. Essa può partecipare a qualsivoglia società o impresa in Svizzera e all'estero. La società può creare filiali, succursali o uffici di rappresentanza in Svizzera o all'estero. Inoltre, la società può concedere prestiti e altre forme di finanziamento ad altre società del gruppo (comprese le società azionarie, dirette o indirette, della società e le società da essa detenute direttamente o indirettamente), nonché concedere garanzie a tali società senza limitazione alcuna, in particolare sotto forma di promessa della prestazione di un terzo, fideiussioni, pegni o cessioni a titolo fiduciario di attivi della società.
Auditor
Former auditor (3)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Studio Fiduciario Nicla Fontana | Bellinzona | 30.01.2019 | 03.06.2020 | |
MC Fiduciaria SA in liquidazione | Biasca | 09.12.2005 | 29.01.2019 | |
Brume Consulting SA in liquidazione | Locarno | <2004 | 08.12.2005 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Gardis SA
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005889088, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Gardis SA, in Lugano, CHE-108.393.459, società anonima (Nr. FUSC 61 del 28.03.2022, Pubbl. 1005436972).
Nuovo recapito:
Via alla Stampa 15, 6965 Cadro.
Publication number: HR02-1005436972, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Gardis SA, in Lugano, CHE-108.393.459, società anonima (Nr. FUSC 250 del 23.12.2021, Pubbl. 1005365959).
Statuti modificati:
21.03.2022.
Nuovo scopo:
La costruzione e la vendita di quadri elettrici e pneumatici di ogni tipo, nonché la vendita di apparecchi elettrici ed elettronici di ogni tipo. La società può effettuare tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. Dette operazioni possono essere effettuate dalla società stessa o per il tramite di terzi. Essa può anche acquistare, vendere e amministrare immobili. Essa può partecipare a qualsivoglia società o impresa in Svizzera e all'estero. La società può creare filiali, succursali o uffici di rappresentanza in Svizzera o all'estero. Inoltre, la società può concedere prestiti e altre forme di finanziamento ad altre società del gruppo (comprese le società azionarie, dirette o indirette, della società e le società da essa detenute direttamente o indirettamente), nonché concedere garanzie a tali società senza limitazione alcuna, in particolare sotto forma di promessa della prestazione di un terzo, fideiussioni, pegni o cessioni a titolo fiduciario di attivi della società.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per iscritto (per posta ordinaria o fax) o per e-mail.
Publication number: HR02-1005365959, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Gardis SA, in Lugano, CHE-108.393.459, società anonima (Nr. FUSC 106 del 04.06.2020, Pubbl. 1004902951).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Robbiani, Andrea, da Novazzano, in Ponte Capriasca, membro, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Schaffter, Yvan Marc, da Courtételle, in Marly, presidente, con firma individuale;
Clerico, Fabiano, cittadino italiano, in Chieri (IT), membro, con firma individuale;
Colombo, Mauro, cittadino italiano, in Villa Cortese (IT), membro, con firma individuale [finora: presidente, con firma individuale].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.