Reports for Galika AG in Nachlassliquidation
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Galika AG in Nachlassliquidation
- Galika AG in Nachlassliquidation from Volketswil operates in the sector «Trading with machines» and is active.
- The management of the company Galika AG in Nachlassliquidation consists of 4 persons. The foundation of the company took place on 30.09.1986.
- On the 07.03.2024 the commercial register entry of the company was last changed. Under «Notifications» you will find all changes.
- The UID registered in the commercial register of ZH is CHE-103.709.638.
- The address is identical with 9 other active companies. These include: ARCTOS Baumanagement AG, Greenvent GmbH, Griesser AG.
Commercial register information
Entry in the commercial register
30.09.1986
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Volketswil
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.3.909.677-9
UID/VAT
CHE-103.709.638
Sector
Trading with machines
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Gesamt-Engineering von industriellen Anlagen, Abwicklung von Handelsgeschäften aller Art sowie Übernahme von Vertretungen und Industrieberatungen; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG | St. Gallen | 18.11.2019 |
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | 26.09.2013 | 17.11.2019 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | <2004 | 25.09.2013 |
Other company names
Past and translated company names
- Galika SA en liquidation concordataire
- Galika Ltd in liquidation with voluntary assignment
- Galika AG
- Galika Ltd
- Galika SA
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Galika AG in Nachlassliquidation
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005979496, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Galika AG, in Volketswil, CHE-103.709.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2023, Publ. 1005816318).
Firma neu:
Galika AG in Nachlassliquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Galika SA en liquidation concordataire) (Galika Ltd in liquidation with voluntary assignment). Mit Urteil vom 14.02.2024 hat das Bezirksgericht Uster den von der Gesellschaft mit ihren Gläubigern geschlossenen Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung bestätigt. [bisher: Mit Verfügung vom 09.08.2023 hat das Nachlassgericht des Bezirksgerichts Uster die gewährte definitive Nachlassstundung um sechs Monate bis zum 12.02.2024 verlängert.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karouzos, Vlasios, von Zug, in Kilchberg (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Marc, von Buchholterberg, in Zollikofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thoma, Ekaterina, von Amden, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vladimirov, George, bulgarischer Staatsangehöriger, in Sofia (BG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buff, Daniel, von Winterthur, in Wiesendangen, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Derungs, Lino, von Lumnezia, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Lenzi, Karl, österreichischer Staatsangehöriger, in Steyr (AT), Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
STAIGER Rechtsanwälte AG (CHE-113.685.258), in Zürich, Liquidatorin [bisher: Sachwalterin, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1004565047, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Galika AG, in Volketswil, CHE-103.709.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2018, Publ. 4186891).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gorbenko, Andrej Viktorovitsch, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manevich, Konstantin, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ezhov, Sergey Viktorovitsch, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), mit Kollektivprokura zu zweien;
Stepanova, Elena, russische Staatsangehörige, in Moskau (RU), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karouzos, Vlasios, von Zug, in Kilchberg (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien];
Bossart, Violina, von Killwangen, in Killwangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4186891, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Galika AG, in Volketswil, CHE-103.709.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, Publ. 2633011).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dronov, Maxim, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koukline, Valeri, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (Russland), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurenkov, Alexey, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anufriev, Evgeny, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), mit Kollektivprokura zu zweien;
Baltin, Boris Alexandrovitsch, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), mit Kollektivprokura zu zweien;
Charyi, Viktor, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (Russland), mit Kollektivprokura zu zweien;
Dronov, Guennadi, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (Russland), mit Kollektivprokura zu zweien;
Igoshin, Maxim, russischer Staatsangehöriger, in Elektrostal (RU), mit Kollektivprokura zu zweien;
Knauer, Vitaly, russischer Staatsangehöriger, in Elektrostal (RU), mit Kollektivprokura zu zweien;
Krushenok, Viacheslav, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), mit Kollektivprokura zu zweien;
Mitchourine, Stanislav, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (Russland), mit Kollektivprokura zu zweien;
Pankov, Alexandr, russischer Staatsangehöriger, in Reutov (RU), mit Kollektivprokura zu zweien;
Shushakov, Sergey, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), mit Kollektivprokura zu zweien;
Sokolov, Alexey, russischer Staatsangehöriger, in Vsevolzhsk (RU), mit Kollektivprokura zu zweien;
Vakhrushev, Igor, russischer Staatsangehöriger, in Izhevsk (RU), mit Kollektivprokura zu zweien;
Velikanov, Alexander, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), mit Kollektivprokura zu zweien;
Yashin, Vitaly, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), mit Kollektivprokura zu zweien;
Zuran, Anatolij Alexandrovitsch, russischer Staatsangehöriger, in Ekaterinburg (Russland), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karouzos, Vlasios, von Zug, in Kilchberg (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Grigoryev, Dr. Anton, russischer Staatsangehöriger, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Komár, József, ungarischer Staatsangehöriger, in Tatabanya (HU), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Marc, von Buchholterberg, in Zollikofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thoma, Ekaterina, von Amden, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vladimirov, George, bulgarischer Staatsangehöriger, in Sofia (BG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.