Reports for Vlasios Karouzos
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Vlasios Karouzos
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005979496, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Galika AG, in Volketswil, CHE-103.709.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2023, Publ. 1005816318).
Firma neu:
Galika AG in Nachlassliquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Galika SA en liquidation concordataire) (Galika Ltd in liquidation with voluntary assignment). Mit Urteil vom 14.02.2024 hat das Bezirksgericht Uster den von der Gesellschaft mit ihren Gläubigern geschlossenen Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung bestätigt. [bisher: Mit Verfügung vom 09.08.2023 hat das Nachlassgericht des Bezirksgerichts Uster die gewährte definitive Nachlassstundung um sechs Monate bis zum 12.02.2024 verlängert.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karouzos, Vlasios, von Zug, in Kilchberg (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Marc, von Buchholterberg, in Zollikofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thoma, Ekaterina, von Amden, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vladimirov, George, bulgarischer Staatsangehöriger, in Sofia (BG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buff, Daniel, von Winterthur, in Wiesendangen, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Derungs, Lino, von Lumnezia, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Lenzi, Karl, österreichischer Staatsangehöriger, in Steyr (AT), Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
STAIGER Rechtsanwälte AG (CHE-113.685.258), in Zürich, Liquidatorin [bisher: Sachwalterin, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1004658654, Commercial Registry Office Jura, (670)
Codere S.A., à Alle, CHE-106.500.230, société anonyme (No. FOSC 26 du 08.02.2016, p.0, Publ. 2652391).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Karouzos, Vlasios, de Zug, à Kilchberg ZH, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Alinovi, Roger, de Ilanz/Glion, à Gränichen, membre du conseil d'administration, membre de la direction, avec signature collective à deux [précédemment: membre de la direction, avec signature collective à deux];
Buff, Daniel, de Winterthur, à Wiesendangen, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Publication number: HR02-1004565047, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Galika AG, in Volketswil, CHE-103.709.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2018, Publ. 4186891).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gorbenko, Andrej Viktorovitsch, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manevich, Konstantin, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ezhov, Sergey Viktorovitsch, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), mit Kollektivprokura zu zweien;
Stepanova, Elena, russische Staatsangehörige, in Moskau (RU), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karouzos, Vlasios, von Zug, in Kilchberg (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien];
Bossart, Violina, von Killwangen, in Killwangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.