Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Fürsorgestiftung der Serumwerk AG in Liquidation
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
07.12.1946
Deletion from the commercial register
09.11.2010
Legal form
Foundation
Legal headquarters of the company
Ettingen
Commercial Registry Office
BL
Commercial register number
CH-280.7.915.430-0
UID/VAT
CHE-110.388.396
Sector
Operation of an pension fund
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Stifterfirma, sowie deren Angehörige und Hinterbliebene, durch Gewährung von Unterstützungen in Fällen von Alter, Tod und Invalidität. Die Stiftung kann auch über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Vorsorge betreiben in der Gewährung von Unterstützungen in Fällen von Alter, Invalidität, Tod, Krankheit, Unfall und anderweitig unverschuldeter Notlage.
Other company names
Past and translated company names
- Fürsorgestiftung der Serumwerk AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Fürsorgestiftung der Serumwerk AG in Liquidation
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5887590, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Fürsorgestiftung der Serumwerk AG in Liquidation, in Ettingen, CH-280.7.915.430-0, Stiftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2006, S. 4, Publ. 3661292). Mit Verfügung der Sicherheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft, Amt für Stiftungen und berufliche Vorsorge vom 15.10.2010 ist die Stiftung aufgehoben. Sie wird im Handelsregister gelöscht.
Publication number: 3661292, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Fürsorgestiftung der Serumwerk AG, in Ettingen, CH-280.7.915.430-0, Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG, Stiftung (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2006, S. 5, Publ. 3622044).
Name neu:
Fürsorgestiftung der Serumwerk AG in Liquidation. Die Aufsichtsbehörde hat der Auflösung der Stiftung mit Verfügung vom 06.11.2006 zugestimmt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirsbrunner, Fritz, von Sumiswald, in Lutry, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
De Virgilio, Ursula, von Basel, in Oberwil BL, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zehnder, Karl, von Menzingen, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lehmann, Jürg, von Zollikofen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates].
Publication number: 3622044, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Fürsorgestiftung der Serumwerk AG, in Ettingen, CH-280.7.915.430-0, Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG, Stiftung (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2000, S. 56).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bröchin, Andreas, von Rheinfelden, in Aesch BL, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirsbrunner, Fritz, von Sumiswald, in Lutry, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates];
Lehmann, Jürg, von Zollikofen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.