Addressc/o Ruth BlaserDorfstrasse 41 3457 Wasen im Emmental |
About
Fischezengenossenschaft Grünen
- Fischezengenossenschaft Grünen has its legal headquarters in Wasen im Emmental and is active. It is a Cooperative and active in the industry «Fishing or aquaculture».
- The management of the organization Fischezengenossenschaft Grünen, which was founded on the 01.01.1914, consists of 5 persons.
- Under «Notifications» you can see all modifications to the commercial register entry. The most recent modification was on 02.02.2024.
- The organization's UID is CHE-108.767.502.
ManagementSource: SOGC |
newest members of the administrationMarc Tanner, |
newest authorized signatoriesMarc Tanner, |
Network
View network in detail
Informationen aus dem HandelsregisterSource: SOGC |
|
Entry in the commercial register01.01.1914 |
|
Legal formCooperative |
|
Legal headquarters of the companySumiswald |
Commercial Registry OfficeBE |
Commercial register numberCH-053.5.000.864-1 |
|
UID/VATCHE-108.767.502 |
|
SectorFishing or aquaculture |
|
Purpose (Original language)In gemeinsamer Selbsthilfe Hege und Pflege der Fischgewässer der Genossenschaft, Förderung einer rationellen Fischzucht, Bewirtschaftung und Vermehrung des Fischbestandes, Verpachtung von Abschnitten oder Teilstücken der Fischezen, Bekämpfung der Raubfischerei. |
Other company namesSource: SOGC |
|
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden
|
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Fischezengenossenschaft Grünen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005950868, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fischezengenossenschaft Grünen, in Sumiswald, CHE-108.767.502, Genossenschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2019, Publ. 1004678702). [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister, Peter, von Sumiswald, in Wasen im Emmental (Sumiswald), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blau, Peter, von Bern und Huttwil, in Sumiswald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jörg, Hans Peter, von Sumiswald, in Wasen im Emmental (Sumiswald), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tanner, Marc, von Köniz, in Sumiswald, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1004678702, Commercial Registry Office Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, publizierten TR-Eintrags Nr. 10'226 vom 28.06.2019 Fischezengenossenschaft Grünen, in Sumiswald, CHE-108.767.502, Genossenschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004666007).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobel, Florian, von Trachselwald, in Sumiswald, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004666007, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fischezengenossenschaft Grünen, in Sumiswald, CHE-108.767.502, Genossenschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2017, Publ. 3489329).
Domizil neu:
c/o Ruth Blaser, Dorfstrasse 41, 3457 Wasen im Emmental.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muster, Christoph, von Lützelflüh, in Wasen im Emmental (Sumiswald), Mitglied und Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sievers, Beat, von Basel und Bern, in Sumiswald, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steffen, Hans Ulrich, von Wyssachen, in Sumiswald, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Fritz, von Oberdiessbach, in Trachselwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jörg, Hans Peter, von Sumiswald, in Wasen im Emmental (Sumiswald), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobel, Florian, von Trachselwald, in Sumiswald, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser, Ruth, von Wald (BE) und Langnau im Emmental, in Wasen im Emmental (Sumiswald), Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Marc, von Köniz, in Sumiswald, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.