Address
c/o Furrer Christine Delphine
Zumoberhausstrasse 35
3935 Bürchen
Reports for Erbengemeinschaft Furrer-Imesch GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Erbengemeinschaft Furrer-Imesch GmbH
- Erbengemeinschaft Furrer-Imesch GmbH is currently active and the industry «Religious, political or secular associations». The legal headquarters are in Bürchen.
- The management of the company Erbengemeinschaft Furrer-Imesch GmbH consists of 8 persons. The foundation of the company took place on 03.03.2016.
- All past changes can be viewed and saved as a PDF under the section «Notifications». The last change in the commercial register was made on 29.12.2017.
- The company is registered in the commercial register VS under the UID CHE-263.856.775.
Management (8)
Executive board
Walter Furrer,
Susanne Bärtschi-Furrer,
Alfred Erwin Furrer,
Martin Furrer
newest authorized signatories
Commercial register information
Entry in the commercial register
03.03.2016
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Bürchen
Commercial Registry Office
VS
Commercial register number
CH-600.4.016.457-9
UID/VAT
CHE-263.856.775
Sector
Religious, political or secular associations
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Verwaltung des Erbschaftsvermögens der verstorbenen Ehegatten Melanie und Erwin Furrer-Imesch. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Geräte und Anlagen erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Erbengemeinschaft Furrer-Imesch GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3963257, Commercial Registry Office Valais, (600)
Erbengemeinschaft Furrer-Imesch GmbH, in Bürchen, CHE-263.856.775, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2016, Publ. 2710785).
Die einfache Gesellschaft besteht aus:
Furrer Walter, von Bürchen, in Wettiswil am Albis;
Bärtschi-Furrer Susanne, von Sumiswald BE, in Wilen bei Wollerau;
Furrer Christine Delphine, von Zürich, in Bürchen;
Furrer Martin, von Bürchen, in Geroldswil;
Furrer Alfred Erwin, von Bürchen, in Zürich;
Furrer Hans, von Bürchen, in Zug;
Furrer Schär Renate, von Zürich, in Uster.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Thomas, von Zürich, in Besenbüren, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'250.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Einfache Gesellschaft, Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'250.00.
Publication number: 2710785, Commercial Registry Office Valais, (600)
Erbengemeinschaft Furrer-Imesch GmbH, in Bürchen, CHE-263.856.775, c/o Furrer Christine Delphine, Zumoberhausstrasse 35, 3935 Bürchen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.02.2016.
Zweck:
Verwaltung des Erbschaftsvermögens der verstorbenen Ehegatten Melanie und Erwin Furrer-Imesch. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Geräte und Anlagen erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 15.02.2016 diverse Grundstücke, in Bürchen, zum Preis von CHF 88'629.60. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 15.02.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Furrer, Walter, von Bürchen, in Wettswil am Albis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'250.00;
Furrer, Alfred Erwin, von Bürchen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'250.00;
Furrer, Martin, von Bürchen, in Geroldswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'250.00;
Furrer, Hans, von Bürchen, in Alosen (Menzingen), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'250.00;
Furrer, Christine Delphine, von Bürchen, in Bürchen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'250.00;
Furrer, Thomas, von Zürich, in Besenbüren, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'250.00;
Bärtschi-Furrer, Susanne, von Sumiswald, in Dällikon, Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'250.00;
Furrer Schär, Renate, von Bürchen, in Uster, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'250.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.