Address
c/o Uhlmann Immo AG
Töpferweg 17
3612 Steffisburg
Reports for ELDI Holding AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout ELDI Holding AG
- ELDI Holding AG with its legal headquarters in Steffisburg is a Company limited by shares (AG) from the sector «Operation of other financial institutions». ELDI Holding AG is active.
- The management of the company ELDI Holding AG consists of 2 persons.
- The company has last modified its commercial register entry on 25.10.2021. All previous commercial register entries are available under «Notifications».
- The company is registered in the commercial register of the Canton of BE under the UID CHE-309.095.385.
- Next to the company ELDI Holding AG there are 2 other active companies with an identical address. These include: Kumrec Holding AG, Uhlmann Immo AG.
Commercial register information
Entry in the commercial register
14.04.2016
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Steffisburg
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-036.3.066.790-8
UID/VAT
CHE-309.095.385
Sector
Operation of other financial institutions
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: ELDI Holding AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005318930, Commercial Registry Office Berne, (36)
ELDI Holding AG, in Steffisburg, CHE-309.095.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2018, Publ. 1004510454).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Nadia Francesca Marlin, von Konolfingen, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Germann, Eveline Chantal, von Adelboden, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004510454, Commercial Registry Office Berne, (36)
ELDI Holding AG, in Steffisburg, CHE-309.095.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2016, Publ. 2786315).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kumli, Werner, von Utzenstorf, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Nadia Francesca Marlin, von Konolfingen, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2786315, Commercial Registry Office Berne, (36)
ELDI Holding AG, in Steffisburg, CHE-309.095.385, c/o Uhlmann Immo AG, Töpferweg 17, 3612 Steffisburg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.12.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 08.12.2015 50 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Kumrec Holding AG ( CHE-113.281.323), in Steffisburg, zum Preis von CHF 1'280'000.00.
Sacheinlage/Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Verträgen vom 18.12.2015 500 voll liberierte Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 100.00 der Kumrec Holding AG ( CHE-113.281.323), in Steffisburg, sowie Darlehensforderungen in der Höhe von insgesamt CHF 1'280'000.00, wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 1'230'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
durch Brief oder durch E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kumli, Eliane Nadine, von Utzenstorf, in Steffisburg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kumli, Werner, von Utzenstorf, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.