Reports for Eggenschwiler Perroud AG Architekten ETH/FH/SIA
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Eggenschwiler Perroud AG Architekten ETH/FH/SIA
- Eggenschwiler Perroud AG Architekten ETH/FH/SIA has its legal headquarters in Laufen and is active. It is a Company limited by shares (AG) and active in the industry «Architectural and engineering activities».
- The company was founded on 28.07.2000.
- Under «Notifications» you will find all commercial register changes, the most recent one was made on 25.01.2023.
- The company is registered in the commercial register of the Canton of BL under the UID CHE-105.617.527.
- Eggenschwiler Real Estate AG, Suliva AG have the same address as Eggenschwiler Perroud AG Architekten ETH/FH/SIA.
Commercial register information
Entry in the commercial register
28.07.2000
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Laufen
Commercial Registry Office
BL
Commercial register number
CH-280.3.003.677-9
UID/VAT
CHE-105.617.527
Sector
Architectural and engineering activities
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architektur- und Planungsbüros sowie die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen im Bau- und Immobiliensektor. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, Beteiligungen an anderen Unternehmen und Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern, oder welche die Anlage und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens betreffen.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
TRESO Treuhand AG | Olten | 07.08.2000 | 24.01.2023 |
Other company names
Past and translated company names
- Eggenschwiler AG Architekten ETH/SIA
- Eggenschwiler Gerster AG Architekten + Planer ETH/SIA
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Eggenschwiler Perroud AG Architekten ETH/FH/SIA
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005661245, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Eggenschwiler Perroud AG Architekten ETH/FH/SIA, in Laufen, CHE-105.617.527, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2019, Publ. 1004548824).
Statutenänderung:
29.12.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architektur- und Planungsbüros sowie die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen im Bau- und Immobiliensektor. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, Beteiligungen an anderen Unternehmen und Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern, oder welche die Anlage und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens betreffen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Zweck: Änderung von Amtes wegen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]. Gemäss Erklärung vom 29.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büttiker Treuhand AG (CH-249.3.001.395-0), in Olten, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004548824, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Eggenschwiler AG Architekten ETH/SIA, in Laufen, CHE-105.617.527, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2009, Publ. 5368384).
Statutenänderung:
12.12.2018.
Firma neu:
Eggenschwiler Perroud AG Architekten ETH/FH/SIA.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtige Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einer noch zu erstellenden Inventarliste Büroeinrichtungen und Büromaterialien zum Preise von höchstens CHF 35'000.-- zu übernehmen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Droeser Serrano, Catherine, von Basel, in Basel, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Dr. Roland, von Seewen, Hochwald und Dornach, in Dornach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eggenschwiler, Urs, von Aedermannsdorf, in Fehren, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Perroud, Yannick, von Attalens, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5368384, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Eggenschwiler AG Architekten ETH/SIA, in Laufen, CH-280.3.003.677-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2007, S. 4, Publ. 4060164).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Droeser Serrano, Catherine, von Basel, in Basel, mit Einzelunterschrift [bisher: Droeser, Catherine].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.