Reports for City Delikatessen GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout City Delikatessen GmbH
- City Delikatessen GmbH has its legal headquarters in Zürich and is active. It operates in the sector «Operation of restaurants».
- City Delikatessen GmbH has one person entered in its management.
- The most recent commercial register change was made on 09.03.2023. You can find all changes under «Notifications».
- The reported UID is CHE-412.579.276.
Commercial register information
Entry in the commercial register
30.08.2018
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Zürich
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.4.065.414-4
UID/VAT
CHE-412.579.276
Sector
Operation of restaurants
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines oder mehrerer Gastronomiebetriebe im Delikatessenbereich und die Erbringung von Cateringdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: City Delikatessen GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005696262, Commercial Registry Office Zurich, (20)
City Delikatessen GmbH, in Zürich, CHE-412.579.276, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2018, Publ. 4448049).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerchi, Karin, von Flims, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burke, Michelle, von Münchenstein, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR01-0004448049, Commercial Registry Office Zurich, (20)
City Delikatessen GmbH, in Zürich, CHE-412.579.276, Luisenstrasse 19, 8005 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.08.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines oder mehrerer Gastronomiebetriebe im Delikatessenbereich und die Erbringung von Cateringdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 16.08.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Burke, Michelle, von Münchenstein, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lerchi, Karin, von Flims, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.