Reports for CASUL AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout CASUL AG
- CASUL AG has its legal headquarters in Kriens and is active. It is a Company limited by shares (AG) and active in the industry «Management of real estate portfolio properties».
- The management of the company CASUL AG consists of 4 persons. The foundation of the company took place on 21.04.2021.
- Under «Notifications» you will find all commercial register changes, the most recent one was made on 19.07.2023.
- The reported UID is CHE-463.803.194.
- CAM Industries GmbH, Carrier Innovation Technologies GmbH, CAS Architektur AG have the same address as CASUL AG.
Management (4)
newest board members
Urs Huber,
Stephan Grau,
Helen Chappuis,
René Eugen Chappuis
newest authorized signatories
Urs Huber,
Stephan Grau,
Helen Chappuis,
René Eugen Chappuis
Commercial register information
Entry in the commercial register
21.04.2021
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Kriens
Commercial Registry Office
LU
Commercial register number
CH-100.3.811.902-2
UID/VAT
CHE-463.803.194
CHE-116.348.544 VAT
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf, die Vermarktung, die Vermietung, die Verwaltung, die Projektierung, die Realisierung sowie die Entwicklung von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann auch Patente, Lizenzen und Schutzrechte aller Art erwerben, registrieren, verwalten, belasten und veräussern.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: CASUL AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005798824, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
CASUL AG, in Kriens, CHE-463.803.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2021, Publ. 1005159207).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann-Galliker, Ursina Patricia, von Luzern, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Urs, von Sursee, in Knutwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005159207, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
CASUL AG, in Kriens, CHE-463.803.194, Am Mattenhof 2d, 6010 Kriens, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.04.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf, die Vermarktung, die Vermietung, die Verwaltung, die Projektierung, die Realisierung sowie die Entwicklung von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann auch Patente, Lizenzen und Schutzrechte aller Art erwerben, registrieren, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründerinnen vom 19.04.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Grau, Stephan, von Wynigen, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann-Galliker, Ursina Patricia, von Luzern, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chappuis, Helen, von Develier, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chappuis, René, von Develier, in Altdorf (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.