Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for BBV Systems AG
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
16.02.2018
Deletion from the commercial register
07.06.2023
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Bern
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-320.3.083.843-9
UID/VAT
CHE-461.650.979
Sector
Architectural and engineering activities
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Der Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung von Spannverfahren und Erdankersystemen sowie die Planung und Ausführung von Vorspannarbeiten, Erd- und Felsankern, Bauwerksuntersuchungen und -sanierungen sowie das Heben, Senken und Bewegen von Bauwerken. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, verwerten und verkaufen sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und finanzieren. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und der Sicherstellung für verbundene und nahestehende Gesellschaften gewähren und Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen.
Other company names
Past and translated company names
- BBV Systems SA
- BBV Systems Ltd
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: BBV Systems AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1005762388, Commercial Registry Office Berne, (36)
BBV Systems AG, in Bern, CHE-461.650.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2022, Publ. 1005511001). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Implenia Schweiz AG, in Opfikon (CHE-101.271.306), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publication number: HR02-1005511001, Commercial Registry Office Berne, (36)
BBV Systems AG, in Bern, CHE-461.650.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2021, Publ. 1005288544).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dirren, Marco, von Bürchen, in Rotkreuz (Risch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Silvan, von Lüsslingen-Nennigkofen, in Bolligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates;
Mertens, Guido, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Herwig, deutscher Staatsangehöriger, in Neuleiningen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Funk, André, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005288544, Commercial Registry Office Berne, (36)
BBV Systems AG, in Bern, CHE-461.650.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 23.10.2020, Publ. 1005006668).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudinsky, Jan, von Schüpfen, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tordai, Timea, rumänische Staatsangehörige, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dirren, Marco, von Bürchen, in Rotkreuz (Risch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anderhalden, Dominik, von Sachseln, in Schötz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.