Auskünfte zu Hans-Peter Zimmerli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hans-Peter Zimmerli
Publikationsnummer: HR02-1005031362, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
SCHELLING AG, in Oensingen, CHE-158.252.602, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, Publ. 4152071).
Hauptsitz in:
Rupperswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bichsel, Ulrich, von Rüegsau, in Hägendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Graf, Urs, von Rohr AG, in Rohr AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Murri, Jürg, von Köniz, in Bösingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zimmerli, Hans-Peter, von Oftringen, in Trimbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 5221948, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
SCHELLING AG, in Oensingen, CH-241.9.008.538-6, Nordringstrasse 16, 4702 Oensingen, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-400.3.020.357-1.
Firma Hauptsitz:
SCHELLING AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Rupperswil.
Eingetragene Personen:
Füllemann, Heinz, von Berlingen, in Buchs AG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murri, Jürg, von Köniz, in Bösingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wymann, Beat, von Sumiswald, in Bösingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zimmerli, Hans-Peter, von Oftringen, in Trimbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 2004750, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Huber + Anacker AG (Huber + Anacker SA) (Huber + Anacker Ltd.), bisher in Aarau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 30.06.2003, S. 2, Publ. 1057624).
Statutenänderung:
27.08.2003.
Sitz neu:
Oensingen.
Domizil neu:
Nordringstrasse 16, 4702 Oensingen.
Zweck:
Führung eines Druckerei- und Verpackungsbetriebes sowie Erbringung von mit dem graphischen Gewerbe in Zusammenhang stehender Dienstleistungen. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen begründen.
Aktienkapital:
CHF 2'000'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 2'000'000.--.
Aktien:
2'000 Inhaberaktien zu CHF 1000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme:Teilaktiven und Teilpassiven (mit Ausnahme der Liegenschaften und Beteiligungen) gemäss Bilanz per 1.1.1990 der 'Huber & Anacker Immobilien AG', in Aarau, zum Preise von CHF 8 089 000.- [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, soweit deren Namen und Adressen bekannt sind, andernfalls durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alabor, Walter, von Altstätten, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rübel, Felix, von Zürich, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Hofmanninger, Patrick, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Pfeifer, Alexander, von Sion und Sierre, in Zollikerberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Flury, Pierre, von Luterbach, in Ependes FR, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Füllemann, Heinz, von Berlingen, in Buchs AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Graf, Urs, von Rohr AG, in Rohr AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Imboden, Laurent, von Hohtenn, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Zimmerli, Hans-Peter, von Oftringen, in Trimbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Naville, Robert, von Zumikon und Genf, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zumikon];
Bichsel, Ulrich, von Rüegsau, in Küttigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bichsel, Ueli, in Aarau];
Löpfe, Herbert Albin, von Gaiserwald, in Bösingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Löpfe, Herbert];
BDO Visura, in Solothurn, Revisionsstelle.