Auskünfte zu Laurent Imboden
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Laurent Imboden
Publikationsnummer: 5014576, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Regia HighPack AG, in Oensingen, CH-400.3.009.046-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2009, S. 16, Publ. 4944550).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imboden, Laurent, von Hohtenn, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dettwiler, Robert, von Basel und Bretzwil, in Bottmingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braunholz, Burkhard, deutscher Staatsangehöriger, in Promasens (Rue), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 2004750, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Huber + Anacker AG (Huber + Anacker SA) (Huber + Anacker Ltd.), bisher in Aarau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 30.06.2003, S. 2, Publ. 1057624).
Statutenänderung:
27.08.2003.
Sitz neu:
Oensingen.
Domizil neu:
Nordringstrasse 16, 4702 Oensingen.
Zweck:
Führung eines Druckerei- und Verpackungsbetriebes sowie Erbringung von mit dem graphischen Gewerbe in Zusammenhang stehender Dienstleistungen. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen begründen.
Aktienkapital:
CHF 2'000'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 2'000'000.--.
Aktien:
2'000 Inhaberaktien zu CHF 1000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme:Teilaktiven und Teilpassiven (mit Ausnahme der Liegenschaften und Beteiligungen) gemäss Bilanz per 1.1.1990 der 'Huber & Anacker Immobilien AG', in Aarau, zum Preise von CHF 8 089 000.- [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, soweit deren Namen und Adressen bekannt sind, andernfalls durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alabor, Walter, von Altstätten, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rübel, Felix, von Zürich, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Hofmanninger, Patrick, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Pfeifer, Alexander, von Sion und Sierre, in Zollikerberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Flury, Pierre, von Luterbach, in Ependes FR, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Füllemann, Heinz, von Berlingen, in Buchs AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Graf, Urs, von Rohr AG, in Rohr AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Imboden, Laurent, von Hohtenn, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Zimmerli, Hans-Peter, von Oftringen, in Trimbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Naville, Robert, von Zumikon und Genf, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zumikon];
Bichsel, Ulrich, von Rüegsau, in Küttigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bichsel, Ueli, in Aarau];
Löpfe, Herbert Albin, von Gaiserwald, in Bösingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Löpfe, Herbert];
BDO Visura, in Solothurn, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Huber + Anacker AG, in A a r a u. Druckerei- und Verpackungsbetrieb usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.1996, S. 5426).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gassner, Alain, von Flums, in Blonay, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heiz, Anton, von Zürich, in Illnau- Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imboden, Laurent, von Hohtenn, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmerli, Hans-Peter, von Oftringen, in Trimbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flury, Pierre, von Luterbach, in Ependes FR, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Hans, von Meikirch, in Krattigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Löpfe, Herbert, von Gaiserwald, in Bösingen , mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuhrimann, Beat, von Oeschenbach, in Biel BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bichsel, Ueli, von Rüegsau, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Unterentfelden].