Auskünfte zu Veit Steiger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Veit Steiger
Publikationsnummer: 3999367, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Profil Center GmbH, in Lütisburg, CHE-108.236.280, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2013, Publ. 7188116).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Roman, von Küssnacht SZ, in Kirchberg SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Steiger, Susanne, von Flawil, in Bronschhofen (Wil (SG)), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Steiger, Veit, von Flawil, in Bronschhofen (Wil (SG)), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Savic, Milan, von Gossau SG, in Gossau SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 7188116, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Profil Center GmbH, in Lütisburg, CH-320.4.038.470-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2011, S. 11, Publ. 6035962).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Susanne, von Flawil, in Bronschhofen (Wil (SG)), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bronschhofen];
Steiger, Veit, von Flawil, in Bronschhofen (Wil (SG)), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bronschhofen]. [Behördliche Umbenennung].
Publikationsnummer: 5067228, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Profil Center GmbH, in Lütisburg, CH-320.4.038.470-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 23.03.2000, S. 1971).
Statutenänderung:
27.05.2009.
Zweck neu:
Handel mit Fahrzeugen, Fahrzeugreifen und Fahrzeugzubehör sowie Ausführung von Montagearbeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. .
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 07.03.1995 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlagen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 8. März 1995 einen PC mit Printer, EDV-Software, ein Telefaxgerät, eine Radwaschmaschine, eine Pneumontagemaschine, eine Auswuchtmaschine, zwei Kurzhebelifte, einen Motorradlift, einen Kompressor sowie diverse Winterpneus zum Preise von CHF 30'000.--, welcher vollumfänglich an das Stammkapital angerechnet wird.].Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Veit, von Flawil, in Bronschhofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Steiger, Susanne, von Flawil, in Bronschhofen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Meyer, Roman, von Küssnacht am Rigi, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Balterswil (Bichelsee), Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].