Auskünfte zu Susanne Steiger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Susanne Steiger
Publikationsnummer: 3999367, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Profil Center GmbH, in Lütisburg, CHE-108.236.280, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2013, Publ. 7188116).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Roman, von Küssnacht SZ, in Kirchberg SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Steiger, Susanne, von Flawil, in Bronschhofen (Wil (SG)), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Steiger, Veit, von Flawil, in Bronschhofen (Wil (SG)), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Savic, Milan, von Gossau SG, in Gossau SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 7188116, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Profil Center GmbH, in Lütisburg, CH-320.4.038.470-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2011, S. 11, Publ. 6035962).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Susanne, von Flawil, in Bronschhofen (Wil (SG)), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bronschhofen];
Steiger, Veit, von Flawil, in Bronschhofen (Wil (SG)), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bronschhofen]. [Behördliche Umbenennung].
Publikationsnummer: 5418466, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Profil Agentur GmbH, in Lütisburg, CH-320.4.040.305-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 23.03.2000, S. 1971).
Firma neu:
Profil Agentur GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.12.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Peter, von Flawil, in Bronschhofen, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Steiger, Susanne, von Flawil, in Bronschhofen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].