Auskünfte zu Roger Semlitsch
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Roger Semlitsch
Publikationsnummer: 4157549, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
SESAM Semlitsch Ebner Strässle AG, in Uster, CHE-106.014.432, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2016, Publ. 3223801).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Semlitsch, Roger, von Winterthur, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Semlitsch, Reinhard, von Winterthur, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2603899, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
SESAM Semlitsch Ebner Strässle AG, bisher in Schaffhausen, CHE-106.014.432, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2014, Publ. 1479051).
Gründungsstatuten:
26.02.1980.
Statutenänderung:
05.01.2016.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Guschstrasse 39, 8610 Uster.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Mario, von Schüpfheim, in Domat/Ems, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrli, Urs, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Thomas, von Weinfelden, in Fehraltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Semlitsch, Roger, von Winterthur, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Girsberger & Rütsche Treuhand AG (CHE-109.552.269), in Wilen TG, Revisionsstelle [bisher: Girsberger & Rütsche Treuhand AG (CH-440.3.015.335-4)].