Auskünfte zu Urs Daniel Wehrli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Urs Daniel Wehrli
Publikationsnummer: 3184199, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
KMS AG, in Kriens, CHE-105.914.267, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2016, Publ. 2908081).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wehrli, Urs Daniel, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 2908081, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
KMS AG, in Kriens, CHE-105.914.267, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2015, Publ. 2181725).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehrli, Urs Daniel, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Keller, Thomas, von Weinfelden, in Fehraltorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gut, Rafael, von Dagmersellen, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 2603899, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
SESAM Semlitsch Ebner Strässle AG, bisher in Schaffhausen, CHE-106.014.432, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2014, Publ. 1479051).
Gründungsstatuten:
26.02.1980.
Statutenänderung:
05.01.2016.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Guschstrasse 39, 8610 Uster.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Mario, von Schüpfheim, in Domat/Ems, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrli, Urs, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Thomas, von Weinfelden, in Fehraltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Semlitsch, Roger, von Winterthur, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Girsberger & Rütsche Treuhand AG (CHE-109.552.269), in Wilen TG, Revisionsstelle [bisher: Girsberger & Rütsche Treuhand AG (CH-440.3.015.335-4)].