Auskünfte zu Rudolf Leibundgut
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rudolf Leibundgut
Publikationsnummer: 6675410, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Nencki AG, in Langenthal, CH-053.3.014.916-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2011, S. 0, Publ. 6301248).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leibundgut, Rudolf, von Melchnau, in Langenthal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sieber, Stephan, von Beinwil SO, in Dulliken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gerber, Andreas, von Langnau im Emmental, in Rohrbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käppeli, Josef (1976), von Rain, in Wettswil am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hochdorf];
Heimann, Thomas Ulrich, von Hasliberg, in Kappel SO, mit Kollektivprokura zu zweien;
Moser, Valentin Richard, von Deitingen, in Horriwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Saluk AG, in L a n g e n t h a l , Maschinenbau, insbesondere Anlagen und Projekte mit integrierter Hydraulik, und Lohnarbeit im mechanischen Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2000, S. 6538).
Statutenänderung:
21.12.2000, 4.01.2001.
Firma neu:
Nencki AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Nencki SA) (Nencki Ltd).
Domizil neu:
Gaswerkstr. 27, 4900 Langenthal.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000 [bisher: CHF 100'000].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.
Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Fritz, von Hasle bei Burgdorf, in Messen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedli, Urs, von Ersigen, in Burgdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gerber, Andreas, von Langnau im Emmental, in Rohrbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Graber, Thomas, von Leimiswil, in Lotzwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Leibundgut, Rudolf, von Melchnau, in Langenthal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rauber, Ernst, von Boningen, in Boningen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sieber, Stephan, von Beinwil SO, in Dulliken, mit Kollektivprokura zu zweien.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Nencki AG, in L a n g e n t h a l , Betrieb einer Fabrikationsunternehmung für hydraulische Kippvorrichtungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.1998, S. 4556).
Statutenänderung:
21.12.2000.
Firma neu:
Nencki ECL AG.
Domizil neu:
c/o Carrosserie Langenthal AG, Aarwangenstr. 90, 4900 Langenthal.
Zweck neu:
Engineering- und Consultingleistungen, betreut Beteiligungen und verwaltet Liegenschaften. Kann Grundstücke erwerben oder veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Mitteilungen an die Aktionäre neu:
SHAB oder Brief, falls sämtliche Aktionäre der Gesellschaft bekannt sind.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Urs, von Biglen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oehler, Dr. Edgar, von Balgach, in Balgach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kofmel, Urs, von Deitingen, in Horriwil, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönmann, Hermann, von Oberägeri, in Herzogenbuchsee, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonjour, Hans, von Saignelégier, in Lostorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fankhauser, Käthi, von Trub, in Langenthal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gerber, Andreas, von Langnau im Emmental, in Rohrbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grütter, André, von Roggwil BE, in Roggwil BE, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kunz, Bernhard, von Wald ZH, in Olten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Leibundgut, Rudolf, von Melchnau, in Langenthal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Georg, von Langnau im Emmental, in Langenthal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Portmann, Josef, von Emmen, in Bannwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rauber, Ernst, von Boningen, in Boningen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Winterberg, Beat, von Roggliswil, in Langenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käppeli, Dr. Josef, von Rain, in Rumisberg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Käppeli, Dr. Sepp, Delegierter und Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Käppeli, Justine, von Rain, in Rumisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].