Auskünfte zu Urs Kofmel
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Urs Kofmel
Publikationsnummer: 6003106, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Bonjour Engineering GmbH, in Lostorf, CH-249.4.003.230-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2009, S. 16, Publ. 4973162).
Statutenänderung:
18.01.2011.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kofmel, Urs, von Deitingen, Horriwil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonjour, Cyrill, von Saint-Légier-La Chiésaz, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:in Lostorf, Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Bonjour, Hans Julius, von Saint-Légier-La Chiésaz, in Lostorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00].
Publikationsnummer: 1095550, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Carrosserie Langenthal AG, in Langenthal, Betrieb einer Werkstätte für allgemeinen Carrosseriebau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.1998, S. 4556).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kofmel, Urs, von Deitingen, in Horriwil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Daniel, von Brunnenthal, in Roggwil BE, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Solothurn, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Kämpf, Roland, von Sigriswil, in Koppigen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Härri, Stefan, von Birrwil, in Langenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 1037144, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Bonjour Engineering GmbH, in Lostorf, Erbringung von Engineering-Leistungen von der Konzeption, Konstruktion bis hin zur Realisation, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2000, S. 8605).
Statutenänderung:
8.05.2003.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonjour, Hans Julius, von Saint-Légier-La Chiésaz, in Lostorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--];
Bonjour, Cyrill, von Saint-Légier-La Chiésaz, in Lostorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: in Olten, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kofmel, Urs, von Deitingen, Horriwil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.