Auskünfte zu Lukas Gottfried Landwehr
Neueste SHAB-Meldungen: Lukas Gottfried Landwehr
Publikationsnummer: 2595511, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Felsenhof Investments GmbH, in Winterthur, CHE-101.119.779, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2015, Publ. 1985635).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landwehr, Lukas Gottfried, von Zürich, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1985635, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gehag GmbH, in Wädenswil, CHE-101.119.779, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2010, S. 21, Publ. 5786204).
Statutenänderung:
27.01.2015.
Firma neu:
Felsenhof Investments GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Felsenhof Investments S.à.r.l.) (Felsenhof Investments Ltd. liab. Co.).
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Eisweiherstrasse 183, 8400 Winterthur.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Finanzbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 14.09./15.11.1993 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag 26.08.1993 einen Personenwagen Mazda 323 1,3i und eine EDV-Anlage Marke Mandax 386/33 mit Drucker und Programmen zum Preise von CHF 10'000.--, wovon CHF 10'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gessler-Zihlmann, Jolanda Ida, von Zürich, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Gessler, Ulrich, von Zürich, in Wädenswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avrenim Management Adivors Ltd., in Majuro (MH), Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00;
Landwehr, Lukas Gottfried, von Zürich, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Zug, (170)
LUKESH GmbH, Sitz Z u g .
Domizil:
Baarerstrasse 57, 6304 Zug, GmbH (Neueintragung). Statutendatum 04.10.2000.
Zweck:
Entwicklung, Organisation, Erbringung von Dienstleistungen und Unternehmensberatung im Bereich Informatik sowie Handel mit Software und Computertechnologien;
kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften erwerben, verwalten oder veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Landwehr, Lukas, Heimat Zürich, in Winterthur, Gesellschafter, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 19'000;
Landwehr, Eveline, Heimat Zürich, in Winterthur, Gesellschafterin, Stammanteil: CHF 1'000.