Auskünfte zu Jolanda Ida Gessler-Zihlmann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jolanda Ida Gessler-Zihlmann
Publikationsnummer: 1985635, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gehag GmbH, in Wädenswil, CHE-101.119.779, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2010, S. 21, Publ. 5786204).
Statutenänderung:
27.01.2015.
Firma neu:
Felsenhof Investments GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Felsenhof Investments S.à.r.l.) (Felsenhof Investments Ltd. liab. Co.).
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Eisweiherstrasse 183, 8400 Winterthur.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Finanzbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 14.09./15.11.1993 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag 26.08.1993 einen Personenwagen Mazda 323 1,3i und eine EDV-Anlage Marke Mandax 386/33 mit Drucker und Programmen zum Preise von CHF 10'000.--, wovon CHF 10'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gessler-Zihlmann, Jolanda Ida, von Zürich, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Gessler, Ulrich, von Zürich, in Wädenswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avrenim Management Adivors Ltd., in Majuro (MH), Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00;
Landwehr, Lukas Gottfried, von Zürich, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gehag GmbH, in Wädenswil , Säntisstrasse 43, 8820 Wädenswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.09.1993, 15.11.1993.
Zweck:
Handel mit elektronischen Bauteilen, Geräten und Reisen sowie Herstellung und Vermittlung von Werbung;
kann Grundbesitz erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
Fr.20000.
Liberierung:
Fr.20000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag 26.08.1993 einen Personenwagen Mazda 323 1,3i und eine EDV-Anlage Marke Mandax 386/33 mit Drucker und Programmen zum Preise von Fr.10000, wovon Fr.10000 auf das Stammkapital angerechnet werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Gessler, Ulrich, von Zürich, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.10000;
Gessler-Zihlmann, Jolanda Ida, von Zürich, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.10000.