Auskünfte zu Ulrich Gessler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ulrich Gessler
Publikationsnummer: 2863087, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Gehag Elektronik AG, in Glarus Nord, CHE-108.497.722, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2016, Publ. 2580779).
Firma neu:
Gehag Elektronik AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.05.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gessler, Ulrich, von Zürich, in Wädenswil, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1985635, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gehag GmbH, in Wädenswil, CHE-101.119.779, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2010, S. 21, Publ. 5786204).
Statutenänderung:
27.01.2015.
Firma neu:
Felsenhof Investments GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Felsenhof Investments S.à.r.l.) (Felsenhof Investments Ltd. liab. Co.).
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Eisweiherstrasse 183, 8400 Winterthur.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Finanzbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 14.09./15.11.1993 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag 26.08.1993 einen Personenwagen Mazda 323 1,3i und eine EDV-Anlage Marke Mandax 386/33 mit Drucker und Programmen zum Preise von CHF 10'000.--, wovon CHF 10'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gessler-Zihlmann, Jolanda Ida, von Zürich, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Gessler, Ulrich, von Zürich, in Wädenswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avrenim Management Adivors Ltd., in Majuro (MH), Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00;
Landwehr, Lukas Gottfried, von Zürich, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5786204, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gehag GmbH, in Wädenswil, CH-020.4.000.300-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2009, S. 25, Publ. 5292788).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gessler, Ulrich, von Zürich, in Wädenswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].