Auskünfte zu Thomas Krebser
Einträge zum Namen Thomas Krebser
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Krebser
Publikationsnummer: 3955183, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Polar AG, Comestibles, in Reinach (BL), CHE-106.241.028, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2017, Publ. 3521795).
Statutenänderung:
15.12.2017.
Firma neu:
Krebser Beratungs AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Immobilienverwaltung und der Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten, überbauen und veräussern oder sich daran beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Massnahmen treffen, Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu erreichen oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lischer, Jan, von Schüpfheim, in Grellingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jourdan, Philipp, von Muttenz, in Bubendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebser, Thomas, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6958458, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Polar-Fisch AG, in Reinach BL, CH-280.3.917.730-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2008, S. 6, Publ. 4641742).
Statutenänderung:
28.11.2012.
Firma neu:
Krebser Immobilien AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Besitz, der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Immobilien und das Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per e-mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Etter, Arthur, von Zürich, in Geroldswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stalder, Eduard, von Basel und Flühli, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büttel, Rolf, von Berneck, in Aesch BL, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brodmann, Markus, von Ettingen, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebser, Rolf Beat, von Basel, in Basel, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Uster];
Krebser, Markus, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebser, Thomas, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.