Auskünfte zu Markus Krebser
Einträge zum Namen Markus Krebser
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Krebser
Publikationsnummer: 6958458, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Polar-Fisch AG, in Reinach BL, CH-280.3.917.730-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2008, S. 6, Publ. 4641742).
Statutenänderung:
28.11.2012.
Firma neu:
Krebser Immobilien AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Besitz, der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Immobilien und das Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per e-mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Etter, Arthur, von Zürich, in Geroldswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stalder, Eduard, von Basel und Flühli, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büttel, Rolf, von Berneck, in Aesch BL, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brodmann, Markus, von Ettingen, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebser, Rolf Beat, von Basel, in Basel, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Uster];
Krebser, Markus, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebser, Thomas, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6958452, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
IFD Handels AG, bisher in Basel, CH-270.3.003.002-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2012, S. 0, Publ. 6774192).
Gründungsstatuten:
06.01.1988.
Statutenänderung:
28.11.2012.
Firma neu:
Polar AG, Comestibles.
Sitz neu:
Reinach BL.
Domizil neu:
Seewenweg 3, 4153 Reinach BL.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit sowie Import und Export von Lebensmitteln aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per e-mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebser, Rolf, von Basel, in Basel, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Uster, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krebser, Markus, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salvisberg, Daniel, von Bern, in Riehen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lischer, Jan, von Schüpfheim, in Grellingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stalder, Eduard, von Basel und Flühli, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.