Auskünfte zu Rolf Gerber
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rolf Gerber
Publikationsnummer: HR02-1005286100, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Knecht Reisen AG, in Windisch, CHE-106.825.117, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2020, Publ. 1004961672).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Badstrasse 31, 5400 Baden]. Badstrasse 27, 5400 Baden [bisher: Badstrasse 31, 5400 Baden]. [gestrichen: Einkaufszentrum Telli, 5004 Aarau]. [gestrichen: Alte Zürcherstrasse 18/Neumarkt, 5200 Brugg AG]. [gestrichen: Hauptplatz, 6017 Ruswil]. [gestrichen: Bahnhofstrasse 33, 8580 Amriswil]. [gestrichen: Grand-Place 9, 1800 Vevey]. [gestrichen: Bleicherweg 56, 8002 Zürich]. [gestrichen: Hauptstrasse 2, 5734 Reinach AG]. Avenue des Alpes 59, 1820 Montreux [bisher: Grand-Rue 98, 1820 Montreux].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Rolf, von Oberlangenegg, in Staffelbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 3579385, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Knecht Reisen AG, in Windisch, CHE-106.825.117, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2016, Publ. 2966587).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Reisebüro Vasellari Solothurn AG, in Solothurn (CHE-100.505.401), gemäss Fusionsvertrag vom 24.05.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 1'243'269.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 675'669.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Latitudes Agence de Voyages S.A., in Vevey (CHE-107.469.456), gemäss Fusionsvertrag vom 24.05.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 965'119.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 914'119.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Weitere Adressen:
Stalden 19, 4500 Solothurn. Bahnhofstrasse 28, 6300 Zug. Grand-Place 9, 1800 Vevey.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Rolf, von Oberlangenegg, in Staffelbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 6605700, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Reisebüro Vasellari Solothurn AG, in Solothurn, CH-260.3.000.237-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2011, S. 13, Publ. 5984938).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand W. Seitz, in Solothurn (CH-241.1.007.110-5), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi-Fischer, Anni, von Seeberg, in Langendorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Geissberger, Roger, von Remigen, in Seengen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Rolf, von Oberlangenegg, in Staffelbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüst, Marcel, von Birrhard, in Lupfig, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gertsch, Roland, von Solothurn, in Solothurn, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Ernst & Young AG (CH-400.9.020.119-1), in Aarau, Revisionsstelle;
Ruoss, Marcel, von Schübelbach, in Dottikon, mit Kollektivprokura zu zweien.