Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Reisebüro Vasellari Solothurn AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
09.05.1990
Löschung im Handelsregister
14.06.2017
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Solothurn
Handelsregisteramt
SO
Handelsregister-Nummer
CH-260.3.000.237-1
UID/MWST
CHE-100.505.401
Branche
Betreiben eines Reisebüros
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Reisebüro und internationale Reiseorganisation. Die Gesellschaft kann sich bei anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Aarau | 22.03.2012 | 13.06.2017 | |
Treuhand W. Seitz | Solothurn | 16.12.2009 | 21.03.2012 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Reisebüro Vasellari Solothurn AG
Publikationsnummer: 3579015, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Reisebüro Vasellari Solothurn AG, in Solothurn, CHE-100.505.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2016, Publ. 2950361). Die Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die 'Knecht Reisen AG', in Windisch (CHE-106.825.117), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Publikationsnummer: 2950361, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Reisebüro Vasellari Solothurn AG, in Solothurn, CHE-100.505.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 22.03.2012, Publ. 6605700).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi-Fischer, Anni, von Seeberg, in Langendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruoss, Marcel, von Schübelbach, in Hägglingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Dottikon].
Publikationsnummer: 6605700, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Reisebüro Vasellari Solothurn AG, in Solothurn, CH-260.3.000.237-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2011, S. 13, Publ. 5984938).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand W. Seitz, in Solothurn (CH-241.1.007.110-5), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi-Fischer, Anni, von Seeberg, in Langendorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Geissberger, Roger, von Remigen, in Seengen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Rolf, von Oberlangenegg, in Staffelbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüst, Marcel, von Birrhard, in Lupfig, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gertsch, Roland, von Solothurn, in Solothurn, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Ernst & Young AG (CH-400.9.020.119-1), in Aarau, Revisionsstelle;
Ruoss, Marcel, von Schübelbach, in Dottikon, mit Kollektivprokura zu zweien.