Auskünfte zu Wilhelm Garaventa
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Wilhelm Garaventa
Publikationsnummer: 2025745, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
IG Grünenwald GmbH, in Schwyz, CHE-110.355.066, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2011, Publ. 6392580).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garaventa, Wilhelm, von Küssnacht SZ, in Immensee, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lüönd, Marco, von Steinen, in Steinen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Jagd- & Sportschützen Selgis AG (CH-130.0.012.092-5), in Schwyz, Gesellschafterin, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breu, Christoph, von Oberegg, in Rickenbach bei Schwyz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 6392580, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
IG Grünenwald GmbH, in Schwyz, CH-130.4.009.290-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2005, S. 9, Publ. 3068822).
Statutenänderung:
11.02.2008. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung vom 19.10.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bissig, Johannes, von Unterschächen, in Steinen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breu, Christoph, von Oberegg, in Rickenbach bei Schwyz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00];
Garaventa, Wilhelm, von Küssnacht SZ, in Immensee, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Lüönd, Marco, von Steinen, in Steinen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Jagd- & Sportschützen Selgis AG (CH-130.0.012.092-5), in Schwyz, Gesellschafterin, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Jagd- & Sportschützen Selgis AG, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00].
Publikationsnummer: 3068822, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
IG Grünenwald GmbH, in Schwyz, CH-130.4.009.290-9, Kauf und Betrieb der Liegenschaften Grünenwald, Muotathal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 23.12.2003, S. 16, Publ. 2045626).
Statutenänderung:
12.10.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herger, Ruedi, von Bürglen UR, in Altdorf UR, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Baggenstos, Richard, von Gersau, in Merlischachen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Immoos, Beat, von Morschach, in Oberarth, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breu, Christoph, von Oberegg, in Rickenbach bei Schwyz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 16'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--];
Bissig, Johannes, von Unterschächen, in Steinen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--];
Garaventa, Wilhelm, von Küssnacht SZ, in Immensee, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--].